Reports for Chantal Chabbey
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Chantal Chabbey
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 7054910, Commercial Registry Office Valais, (626)
Fondation Cité Printemps, à Sion, CH-626.7.011.515-5, fondation (No. FOSC 31 du 14.02.2012, p. 0, Publ. 6549700).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Chabbey, Chantal, de Ayent, à Sion, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Métrailler, Jean Daniel, de Mont-Noble, à Saint-Léonard, membre, sans droit de signature.
Publication number: 4487220, Commercial Registry Office Valais
Fondation Sainte-Famille, à Sion, CH-626.7.005.369-1, fondation (FOSC no 64 du 03.04.2008, p. 16, publ. 4412728).
Personnes et signatures radiées:
Borgeat, Josiane Sr, de Chermignon, à Sion, directrice, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Chabbey, Chantal, de Ayent, à Sion, membre, sans droit de signature;
Meunier-Cuenca, Mercédès, de Charrat, à Sierre, membre, sans droit de signature;
Dayer, Grégoire, de Hérémence, à Sion, président, avec signature collective à deux avec le secrétaire ou la directrice;
Micheloud, Jean-Michel, de Vex, à Bramois (Sion), membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personnes:
Iten, Grégoire, de Sion, à Uvrier (Sion), président, avec signature collective à deux avec le secrétaire ou le directeur;
Emery, Jacques, de Lens, à Bramois (Sion), membre, sans droit de signature.
Publication number: 4412816, Commercial Registry Office Valais
Fondation Cité Printemps, à Sion, CH-626.7.011.515-5, Rue de Gravelone 3, 1950 Sion, nouvelle fondation.
Date des actes constitutifs:
5.11.2007.
But:
créer et conduire en Valais une ou plusieurs structures d'accueil et d'éducation d'enfants et d'adolescents ressortissants ou établis en Valais de manière prioritaire qui, par leurs difficultés personnelles, familiales, scolaires, sociales, ont besoin d'un changement de milieu et d'un accompagnement éducatif spécialisé. Cette mission s'accomplit dans la collaboration avec les instances étatiques de la Confédération Suisse et du Canton du Valais organisant le placement en matière de droit public, de droit civil et de droit pénal. La Fondation peut aussi accueillir d'autres enfants et d'autres jeunes à la suite d'une demande de caractère strictement privé. La Fondation veille dans l'accomplissement de sa tâche à respecter les prescriptions en matière éducative des services étatiques en harmonie avec l'enseignement de l'Eglise catholique.
Organisation:
conseil de fondation de 5 à 7 membres, délégation du Conseil de fondation de 1 à 3 membre (s), direction et organe de révision.
Personnes inscrites:
Dayer, Grégoire, de Hérémence, à Sion, président, avec signature collective à deux avec le secrétaire ou le directeur;
Roduit, Bernard, de Leytron et Grimisuat, à Grimisuat, administrateur et secrétaire, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Soeur Marie-Gabrielle, Bérard, de Ardon, à Sion, vice-présidente, avec signature collective à deux avec le secrétaire ou le directeur;
Moulin, Serge, de Vollèges, à Vollèges, directeur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Chabbey, Chantal, de Ayent, à Sion, membre, sans droit de signature;
Meugnier-Cuenca, Mercedes, de Charrat, à Sierre, membre, sans droit de signature;
Mayoraz, Marc, de Hérémence, à Sion, membre, sans droit de signature;
Fiduciaire Actis SA, à Sion (CH-626.3.000.621-7), organe de révision.