Reports for Bernard Cavé
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Bernard Cavé
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6276000, Commercial Registry Office Valais, (621)
La Rotonde, succursale de T.C.G. Distribution SA, à Fully, CH-621.9.006.802-6, succursale (No. FOSC 163 du 24.08.2006, p. 16, Publ. 3519420), avec siège principal à Aigle.
Numéro d'identification du siège principal:
CH-550.1.042.764-8.
Date des statuts du siège principal:
[biffé selon art. 110 ORC].
Inscription au RC du siège principal:
[biffé selon art. 110 ORC] [précédemment: Inscription au registre du commerce du siège principal: 23.12.2004].
Publications du siège principal:
[biffé selon art. 110 ORC].
Nouvelles dispositions pour la succursale:
Les informations relatives aux personnes disposant d'un pouvoir de représentation pour toute l'entreprise, ainsi que celles portant sur des faits qui ne sont plus soumis à inscription conformément à l'art. 110 ORC, sont radiées d'office.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Cavé, Bernard, de Orsières, à Ollon, directeur, avec signature collective à deux;
Gex, Philippe, de Daillens, à Yvorne, directeur, avec signature collective à deux.
Publication number: 3519420, Commercial Registry Office Valais
La Rotonde, succursale de T.C.G. Distribution SA, à Fully, CH-621.9.006.802-6, Chemin des Claives 20, 1926 Fully, nouvelle succursale.
Raison sociale du siège principal:
T.C.G. Distribution SA.
Nature juridique du siège principal:
société anonyme.
Siège principal:
Aigle.
Date des statuts du siège principal:
17.12.2004.
Inscription au registre du commerce du siège principal:
23.12.2004.
But du siège principal:
élaboration et commercialisation de vins et de tout produit du terroir;
conseils dans le domaine de l'oenologie.
Publications du siège principal:
FOSC du 12.04.2006, p. 18.
Personnes inscrites:
Cavé, Bernard, de Orsières, à Ollon, directeur, avec signature collective à deux;
Gex, Philippe, de Daillens, à Yvorne, directeur, avec signature collective à deux.