Reports for André Cattin
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: André Cattin
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6183184, Commercial Registry Office Berne, (36)
Dacamec S. à r.l., à Villeret, CH-073.4.009.922-8, société à responsabilité limitée (No. FOSC 31 du 16.02.2009, p. 4, Publ. 4880704).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Cattin, André, de Les Bois, à Villeret, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 20'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Cattin, Elisabeth, de Les Bois, à Saint-Imier, associée et gérante, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 20'000.00;
Da Costa, Fabienne, de Les Bois, à Saint-Imier, avec procuration individuelle.
Publication number: 2004196, Commercial Registry Office Berne, (36)
Dacamec S. à r.l., à Villeret, exploitation d'une entreprise de mécanique générale et sous-traitance, Société à responsabilité limitée (FOSC no 115 du 17.06.1999, p. 4058).
Modification des statuts:
20.11.2003.
Personne et signature radiée:
Da Costa, Felisberto, ressortissant portugais, à Saint-Imier, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 1'000.--.
Inscription ou modification de personne:
Cattin, André, de Les Bois, à Villeret, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 20'000.-- [précédemment: pour une part sociale de CHF 19'000.--].
Commercial Registry Office Berne, (36)
Dacamec S. à r. l., à V i l l e r e t, rue de la Vignette 13, 2613 Villeret, nouvelle société à responsabilité limitée.
Date des statuts:
28.05.1999.
But:
Exploitation d'une entreprise de mécanique générale et sous-traitance. La société peut créer des succursales, acquérir, créer, participer à des entreprises identiques ou analogues, acquérir ou vendre des immeubles.
Capital social:
CHF 20 000.
Faits qualifiés:
Apports en nature: la société reprend de Cattin André, selon contrat d'apports du 28.05.1999 différentes machines (2 fraiseuses, 2 tours, 3 perceuses, 1 presse, 2 scies et outillage divers) d'une valeur de CHF 20 000, acceptées pour le prix de CHF 20 000, montant entièrement imputé sur le capital social.
Organe de publication:
FOSC.
Personnes inscrites:
Cattin, André, de Les Bois, à Villeret, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 19 000;
Da Costa, Felisberto, ressortissant portugais. à Saint-Imier, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 1 000.