Reports for Silvia Casutt-Derungs
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Silvia Casutt-Derungs
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR01-1004523865, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
SuttCASA AG, in Falera, CHE-338.963.612, c/o Carli und Silvia Casutt-Derungs, Via Manduns 7, 7153 Falera, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
07.12.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Projektierung, Erstellung, Verwaltung und Vermietung sowie den Kauf und Verkauf von Immobilien aller Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 07.12.2018 das Grundstück Nr. 1674, Grundbuch Falera, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 265'000.00 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 07.12.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Casutt, Carli, von Falera, in Falera, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Casutt-Derungs, Silvia, von Falera, in Falera, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 7131540, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Gieri Seeli Stiftung, in Falera, CH-350.7.000.488-1, Stiftung (SHAB Nr. 221 vom 13.11.2008, S. 11, Publ. 4730800).
Urkundenänderung:
19.12.2012.
Sitz neu:
Ilanz.
Domizil neu:
c/o treuhand-kanzlei ag , Via S. Clau Sura 2, 7130 Ilanz.
Organisation neu:
[Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 95 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Janki Dermont, Brida, von Rueun und Waltensburg/Vuorz, in Rueun, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Winzap, Isidor, von Falera, in Falera, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Derungs, Valentin, von Suraua, in Ilanz, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cavegn, Norbert, von Lumnezia, in Chur, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Casutt-Derungs, Silvia, von Falera, in Falera, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Deplazes, Diego, von Sumvitg, in Rabius (Sumvitg), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Commercial Registry Office Graubünden, (350)
alpenarena.ch ag, in Flims, Anbieten von Dienstleistungen im Bereich des Tourismus, sowohl für die in Kooperation agierenden Organisationen als auch für andere touristische Leistungsträger oder Organisationen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 28.08.2000, S. 5840).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Casutt-Derungs, Silvia, von Falera, in Falera, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cathomen, Claudia, von Falera, in Falera, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cathomas, Roman, von Breil/Brigels, in Laax, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.