Reports for Antonio Caruso
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Antonio Caruso
Holdings
Newest SOGC notifications: Antonio Caruso
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4142531, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Tyco Integrated Fire & Security (Schweiz) AG, in Freienbach, CHE-106.831.135, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2018, Publ. 4034581).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gadient Landolt, Claudia, unbekannte Staatsangehörigkeit, in Weesen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schiebel, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Reichenburg, Vizepräsident, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wädenswil];
Allemann, Nadine, von Lenk, in Dizy, mit Kollektivprokura zu zweien;
Caruso, Antonio, von Agno, in Agno, mit Kollektivprokura zu zweien;
Crivelli, Andrea Lino Walter, von Novazzano, in Alto Malcantone, mit Kollektivprokura zu zweien;
Heri, Beat, von Biberist, in Hägendorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Looser-Hegner, Esther, von Schübelbach, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Züger, Ruedi, von Altendorf, in Einsiedeln, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 2248753, Commercial Registry Office Ticino, (501)
Allblue SA, in Agno, CHE-112.181.305, società anonima (FUSC no. 110 del 11.06.2015, Pubbl. 2201617).
Statuti modificati:
25.06.2015.
Nuova sede:
Torricella-Taverne.
Nuovo recapito:
Vicolo S. Carlo 19, 6807 Taverne.
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Caruso-Russo, Maria, da Agno, in Agno, presidente, con firma collettiva a due;
Caruso, Antonio, da Agno, in Agno, membro, con firma collettiva a due.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Russo, Teresa, da Torricella-Taverne, in Taverne (Torricella-Taverne), presidente, con firma individuale [finora: membro con firma collettiva a due];
Canovi, Lorenzo, cittadino italiano, in Taverne (Torricella-Taverne), membro, con firma individuale [finora: membro con firma collettiva a due].
Publication number: 2201617, Commercial Registry Office Ticino, (501)
Allblue SA, in Agno, CHE-112.181.305, società anonima (FUSC no. 43 del 04.03.2014, Pubbl. 1378169).
Nuove persone iscritte o modifiche:
Caruso-Russo, Maria, da Agno, in Agno, presidente, con firma collettiva a due [finora: cittadina italiana];
Caruso, Antonio, da Agno, in Agno, membro, con firma collettiva a due [finora: cittadino italiano];
Russo, Teresa, da Torricella-Taverne, in Taverne (Torricella-Taverne), membro, con firma collettiva a due [finora: cittadina italiana].