Reports for Beat Cartier
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Beat Cartier
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1488433, Commercial Registry Office Berne, (36)
LANDI Melchnau-Bützberg, Genossenschaft, in Melchnau, CHE-105.785.478, Genossenschaft (SHAB Nr. 46 vom 08.03.2010, S. 5, Publ. 5528688).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wälti, Rudolf, von Lützelflüh, in Schwarzhäusern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Cartier, Beat, von Oensingen, in Graben, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strasser, Samuel, von Thunstetten, in Thunstetten, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Born, Martin, von Niederbipp, in Aarwangen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ryf, Urs, von Attiswil, in Thunstetten, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schärer, Franziska, von Busswil bei Melchnau, in Melchnau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Widmer, Daniel, von Heimiswil, in Attiswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG (CHE-441.858.784), in Bern, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG (CH-035.9.020.344-5)].
Publication number: 5528688, Commercial Registry Office Berne, (36)
LANDI Melchnau-Bützberg, Genossenschaft, in Melchnau, CH-053.5.000.771-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2008, S. 4, Publ. 4507108).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steffen, Peter, von Wyssachen, in Melchnau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schnyder, Hans, von Busswil bei Melchnau, in Busswil bei Melchnau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Anliker, Hans, von Gondiswil, in Gondiswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gerber, Thomas, von Aarwangen, in Aarwangen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Grüter, Lukas, von Willisau, in Pfaffnau (St. Urban), Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rickli, Heinz, von Thunstetten, in Thunstetten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüthi, Hansrudolf, von Landiswil, in Thunstetten, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wittwer, Fred, von Trub, in Thunstetten, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Kurt, von Busswil bei Melchnau, in Melchnau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Cartier, Beat, von Oensingen, in Graben, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Flückiger, Stefan, von Sumiswald, in Melchnau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rickli, Käthi, von Gondiswil, in Gondiswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 4507108, Commercial Registry Office Berne, (36)
Landwirtschaftliche Genossenschaft Melchnau und Umgebung, in Melchnau, CH-053.5.000.771-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2007, S. 3, Publ. 3932328).
Statutenänderung:
15.03.2008.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Landwirtschaftliche Genossenschaft Thunstetten-Bützberg und Umgebung, in Thunstetten (CH-053.5.000.773-9), gemäss Fusionsvertrag vom 05.02.2008 und Bilanz per 31.12.2007. Aktiven von CHF 1'792'075.12 und Fremdkapital von CHF 939'298.20 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft werden zu Genossenschaftern der übernehmenden Genossenschaft.
Firma neu:
LANDI Melchnau-Bützberg, Genossenschaft.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt in der Hauptsache die Förderung der wirtschaftlichen Verhältnisse ihrer Mitglieder in Zusammenarbeit mit der fenaco mit Sitz in Bern, insbesondere durch Versorgung der Landwirtschaft und weiterer Kreise mit Produktionsmitteln, Verbrauchsgütern und Dienstleistungen, Abnahme und Vermarktung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse, Weiterbildung der Mitglieder.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
Haftung/Nachschusspflicht: persönliche Haftbarkeit gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Haftung/Nachschusspflicht: solidarisch bis zu einem Maximalbetrag von je CHF 4'000.].
Mitteilungen an die Genossenschafter:
schriftlich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steffen, Ernst, von Wyssachen, in Reisiswil, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Staub, Markus, von Huttwil, in Gondiswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grüter, Lukas, von Willisau, in Pfaffnau (St. Urban), Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Rickli, Heinz, von Thunstetten, in Thunstetten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüthi, Hansrudolf, von Landiswil, in Thunstetten, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wittwer, Fred, von Trub, in Thunstetten, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Cartier, Beat, von Oensingen, in Graben, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Peter, Heinrich, von Bubikon, in Thunstetten, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fuhrimann, Stephan, von Oeschenbach, in Thunstetten, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Strasser, Samuel, von Thunstetten, in Thunstetten, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bärtschi, Hans-Ulrich, von Rüegsau, in Thunstetten, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG (CH-035.9.020.344-5), in Bern, Revisionsstelle.