Reports for Richard Carrick
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Richard Carrick
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3661005, Commercial Registry Office Zurich, (20)
HeiQ Materials AG, in Schlieren, CHE-112.274.504, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2017, Publ. 3560735).
Statutenänderung:
16.06.2017. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Centonze, Dr. Emanuele, von Castel San Pietro, in Morbio Inferiore, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Carrick, Richard, schwedischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 7178562, Commercial Registry Office Aargau, (400)
HeiQ Materials AG, in Bad Zurzach, CHE-112.274.504, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 26.10.2012, Publ. 6906544).
Statutenänderung:
19.04.2013.
Aktienkapital neu:
CHF 1'945'525.00 [bisher: CHF 1'910'690.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'945'525.00 [bisher: CHF 1'910'690.00].
Aktien neu:
389'105 vinkulierte Namenaktien zu CHF 5.00. [bisher: 382'138 vinkulierte Namenaktien zu CHF 5.00]. Bedingte Kapitalerhöhung gestützt auf den Gewährungsbeschluss vom 11.11.2008 gemäss Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brandenberg, Peter, von Zug, in Horw, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Carrick, Richard, schwedischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bender, Walter, von Bauma, in Rheinfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vermeersch, Lode, belgischer Staatsangehöriger, in Müllheim (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Odenwald, Nina, deutsche Staatsangehörige, in Bad Zurzach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6566162, Commercial Registry Office Aargau, (400)
HeiQ Materials AG, in Bad Zurzach, CH-020.3.028.574-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2011, S. 0, Publ. 6482162).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hahnloser, Georg, von Zürich, in Muri bei Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Härfstrand, Anders, schwedischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Carrick, Richard, schwedischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung].