Reports for Annette Carlin
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Annette Carlin
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6274176, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Elgger-Zeitung AG, in Elgg, CH-020.3.907.709-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 23.10.2009, S. 22, Publ. 5308032).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aeschlimann, Ulrich, von Burgdorf, in Elgg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mesmer, Peter, von Muttenz, in Bronschhofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Carlin, Annette, von Turbenthal und Oberembrach, in Wila, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5588182, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Buchdruckerei Turbenthal AG, in Turbenthal, CH-020.3.904.540-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 11.03.2002, S. 22, Publ. 377426).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Carlin, Annette, von Turbenthal, in Turbenthal, Präsidentin des Verwaltungsrates und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blattmann, Hanspeter, von Turbenthal, in Turbenthal, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher:von Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Koch, Jürg, von Winterthur, in Zell ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Alfred, von Elgg, in Elgg, Mitglied des Verwaltungsrates und stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5308032, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Elgger-Zeitung AG, in Elgg, CH-020.3.907.709-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 27.07.2007, S. 18, Publ. 4045078).
Statutenänderung:
22.06.2009. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung vom 15.06.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Immotreu Immobilien- & Treuhand AG, in Elgg, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pazeller, Andrea, von Tarasp, in Elgg, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Aeschlimann, Ulrich, von Burgdorf, in Elgg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mesmer, Peter, von Muttenz, in Bronschhofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Carlin, Annette, von Turbenthal und Oberembrach, in Wila, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Turbenthal, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pazeller, Ursula, von Tarasp, in Elgg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.