Reports for Michael Cameron Carey
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Michael Cameron Carey
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2633961, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Polarion AG, in Gossau SG, CHE-112.021.512, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 15.01.2016, Publ. 2599413).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Siegrist, Hanspeter, von Fahrwangen, in Chonburi (TH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Majors, Michael, amerikanischer Staatsangehöriger, in Boston MA (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Sterkman, Frank, von Zürich, in Landschlacht (Münsterlingen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Carey, Michael Cameron, amerikanischer Staatsangehöriger, in Alameda CA (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Briner, Jürg Felix, von Bassersdorf, in Erfurt (DE), Direktor, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schröder, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Esslingen am Neckar (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Wolthuis, Nik Arne, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moore, John Edward, amerikanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wunderli, Ulrich, von Meilen, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2389507, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Polarion AG, bisher in Ramsen, CHE-112.021.512, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 10.09.2014, Publ. 1707255).
Gründungsstatuten:
24.09.2004.
Statutenänderung:
08.07.2015.
Sitz neu:
Gossau SG.
Domizil neu:
St. Gallerstrasse 57, 9200 Gossau. [Nachtrag Carey und Schröder aufgrund Eintragungspraxis].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Carey, Michael Cameron, amerikanischer Staatsangehöriger, in Alameda CA (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von den USA, in Alameda CA (USA)];
Schröder, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Esslingen am Neckar (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Deutschland];
Briner, Jürg Felix, von Bassersdorf, in Erfurt (DE), Direktor, mit Einzelunterschrift.