Reports for Bruno Michel Capri
Mandates
Newest SOGC notifications: Bruno Michel Capri
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006048940, Commercial Registry Office Valais, (626)
OSEN Sàrl, à Ardon, CHE-359.648.375, société à responsabilité limitée (No. FOSC 18 du 28.01.2019, Publ. 1004552618).
Modification des statuts:
27.05.2024. Réduction du capital social de CHF 9'800.00, de CHF 20'000.00 à CHF 10'200.00, par destruction de 49 parts sociales de CHF 200.00 propres (acquises préalablement par la société), et augmentation simultanée du capital de CHF 9'800.00, de CHF 10'200.00 à CHF 20'000.00, soit égal au montant antérieur. [biffé: Obligations: Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence.
de préemption ou d'emption :
pour les détails, voir les statuts.].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Capri SAS, à Saint-Pierre-en-Faucigny (FR), associée, sans droit de signature, pour 49 parts sociales de CHF 200.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Capri, Bruno Michel, de Tafers, à Marignier (FR), associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 100 parts sociales de CHF 200.00 [précédemment: pour 51 parts sociales de CHF 200.00].
Publication number: HR01-1005244528, Commercial Registry Office Valais, (626)
Altessa SA, à Ardon, CHE-411.123.790, Avenue Neuve 18, 1957 Ardon, société anonyme (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
02.06.2021.
But:
La société a pour but de préparer, financer et réaliser toute opération ayant trait à la gestion immobilière et hôtelière de manière générale. Elle peut notamment réaliser toute transaction dans le domaine de l'achat, de la vente, du courtage, de l'échange, de la location, de la construction, du financement, de la gérance d'immeubles ou de terrains, avec ou sans accessoires.
Capital-actions:
CHF 100'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 100'000.00.
Actions:
100 actions nominatives de CHF 1'000.00.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux actionnaires:
par écrit ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Capri, Bruno, de Tafers, à Marignier (FR), président du conseil d'administration, avec signature individuelle;
Rey, Claude, de Lucens, à Ollon, administrateur, avec signature individuelle. Selon déclaration du 02.06.2021, il est renoncé à un contrôle restreint.
Publication number: HR02-1004628863, Commercial Registry Office Valais, (626)
Rectification de l'inscription au registre journalier no 1'211 du 02.05.2019, publiée dans la FOSC no 87 du 07.05.2019 . ICBA Sàrl, à Ardon, CHE-163.010.602, société à responsabilité limitée (No. FOSC 87 du 07.05.2019, Publ. 1004624855).
Inscription ou modification de personne(s):
Capri, Bruno, de Tafers, à Marignier (FR), président des gérants, avec signature individuelle [non: associé et président des gérants, avec signature individuelle].