Reports for Rico Caprez
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Rico Caprez
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006109126, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
SOKRATES Investment AG, in Wollerau, CHE-113.746.641, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 12.05.2021, Publ. 1005178782).
Statutenänderung:
30.07.2024.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt: An- und Verkauf, Vermittlung, Verwaltung und Nutzung von Immobilien aller Art, deren Überbauung und Beteiligungen;
Ausführen aller einschlägigen Arbeiten einer Immobilien- und Beteiligungsgesellschaft;
Durchführung und Vermitlung von von Geschäften im Investment-, Treuhand-, Consulting-, Immobilien- und Finanzbereich, Handel mit und Import und Export von Waren aller Art;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 16.07.2007 2 Inhaberaktien zu CHF 50'000.-- der Immogest Società finanziaria e di partecipazione SA, in Roveredo GR, wofür 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden]. [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 4.7.2008 gemäss Sacheinlagevertrag vom 4.7.2008 ein Grundstück in Wollerau, wofür 350 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, sonst durch Publikation im SHAB]. [gestrichen: Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden;
die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.]. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Roger, von Wil (ZH), in Galgenen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
De Oliveira dos Santos, Skarllety Layla, brasilianische Staatsangehörige, in Rio de Janeiro (BR), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Caprez, Marco, von Bärschwil, in Volketswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caprez, Rico, von Trin, in Wollerau, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Caprez, Rico Walter, ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR01-1006017552, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
CCE-CAPREZ Consulting & Engineering GmbH, in Wollerau, CHE-246.227.242, Unter Hafen 17, 8806 Bäch SZ, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
16.04.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung, Projektleitung, Realisierung von Projekten und Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Informatik, Gebäudeautomation, Smart Home, Visualisierungen sowie alternative Energien und Umwelttechnologien. Das Entwickeln und den Vertrieb von Energiemanagement und Energieoptimierungs-Lösungen in der Schweiz und weltweit. Vermitteln und Vermieten von Fachpersonal, den Handel sowie Import und Export mit Waren aller Art. Sie kann sich bei anderen Unternehmungen beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, gleichartige Unternehmungen erwerben oder errichten, Grundstücke und Liegenschaften erwerben, belasten oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 16.04.2024 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Caprez, Rico, von Trin, in Wollerau, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Caprez, Marco, von Bärschwil, in Volketswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
SOKRATES Investment AG (CHE-113.746.641), in Wollerau, Gesellschafterin, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 200.00.
Publication number: 4358023, Commercial Registry Office Aargau, (400)
CPD-SWISS AG, in Bad Zurzach, CHE-114.813.286, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 17.04.2018, Publ. 4175759).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dätwyler, Urs, von Vordemwald, in Bellikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caprez, Rico, von Trin, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].