Reports for Yvonne Caponi
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Yvonne Caponi
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1321435, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Hairfashion Andrea, Inhaberin Caponi Heusser, in Meilen, CHE-114.408.253, Im Tobel 17, 8706 Meilen, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Betrieb eines Coiffeurgeschäfts.
Eingetragene Personen:
Caponi Heusser, Andrea Fabienne, von Uetikon am See, in Männedorf, Inhaberin, mit Einzelunterschrift;
Caponi, Yvonne, von Uetikon am See, in Männedorf, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 5643864, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Caponi GmbH, in Männedorf, CH-020.4.019.246-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 250 vom 24.12.2008, S. 37, Publ. 4800806).
Firma neu:
Caponi GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 05.05.2010 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caponi, Tonino, italienischer Staatsangehöriger, in Männedorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Caponi, Yvonne, von Uetikon am See, in Männedorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Caponi & Kadrija GmbH, in Männedorf, Ausführung von Gipserarbeiten aller Art, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 223 vom 17.11.1998, S. 7841).
Statutenänderung:
17.05.2001.
Firma neu:
Caponi GmbH.
Domizilneu:
Gewerbestrasse 19, 8708 Männedorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kadrija, Muhamed, mazedonischer Staatsangehöriger, in Oetwil am See, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caponi, Yvonne, von Uetikon am See, in Männedorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000. --.