Reports for Vincent Canonica
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Vincent Canonica
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005217304, Commercial Registry Office Zug, (170)
CANONICA HOTEL MANAGEMENT CHAM SA, in Cham, CHE-269.395.979, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2020, Publ. 1005035848).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Canonica, Ginette, von Genève, in Pregny-Chambésy, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Canonica, Vincent, von Genève, in Pregny-Chambésy, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Puplinge, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Canonica, Sébastien, von Pregny-Chambésy, in Pregny-Chambésy, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 3011411, Commercial Registry Office Zug, (170)
Saveur & Savoir S.à.r.l., in Cham, CHE-139.744.307, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 65 vom 05.04.2016, Publ. 2759655).
Firma neu:
Saveur & Savoir S.à.r.l. en liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 08.08.2016 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Canonica, Vincent, von Genève, in Puplinge, Liquidator, mit Einzelunterschrift und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 2897767, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ZnüniExpress AG, in Weiningen ZH, CHE-106.623.358, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 27.07.2010, S. 26, Publ. 5746462).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Delifood Service GmbH, in Weiningen ZH (CHE-109.555.701), gemäss Fusionsvertrag vom 01.06.2016 und Bilanz per 31.12.2015. Aktiven von CHF 267'303.42 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 231'898.47 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leisibach, Dominik, von Römerswil, in Weiningen ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Leisibach, Hariett, deutsche Staatsangehörige, in Weiningen ZH, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Canonica, Vincent, von Genève, in Pregny-Chambésy, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
de Chauliac-Cottier, Christine, von Jaun, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.