Reports for Claudio Campestrini
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Claudio Campestrini
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2901651, Commercial Registry Office Zurich, (20)
solution-XS AG, in Glattfelden, CHE-407.684.275, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 23.10.2015, Publ. 2442069).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bickel, Matthias, von Zürich und Bubikon, in Gächlingen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egger, Philipp, von St. Gallen, in Rheinau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meding, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Ingenbohl, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Campestrini, Claudio, von Zürich und Aadorf, in Stadel, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 2442069, Commercial Registry Office Zurich, (20)
solution-XS AG, in Glattfelden, CHE-407.684.275, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 09.03.2011, Publ. 6068808).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meding, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Ingenbohl, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Bickel, Matthias, von Zürich und Bubikon, in Gächlingen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Campestrini, Claudio, von Zürich und Aadorf, in Stadel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Egger, Philipp, von St. Gallen, in Rheinau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Publication number: 6607370, Commercial Registry Office Zurich, (20)
XS-Workflow GmbH, in Eglisau, CH-020.4.040.462-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 40 vom 25.02.2011, S. 23, Publ. 6049588).
Firma neu:
XS-Workflow GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 10.02.2012 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egger, Philipp, von St. Gallen, in Rheinau, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 28 Stammanteilen zu je CHF 250.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Campestrini, Claudio, von Zürich und Aadorf, in Stadel, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 28 Stammanteilen zu je CHF 250.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Bickel, Matthias, von Zürich und Bubikon, in Gächlingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 28 Stammanteilen zu je CHF 250.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift].