Reports for Pia Campanile
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Pia Campanile
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005112072, Commercial Registry Office Zug, (170)
Sareno Immobilien und Management AG, in Baar, CHE-102.370.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2020, Publ. 1004973009). Mit Erklärung vom 15.02.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fidra-Treuhand AG (CHE-107.175.374), in Biel/Bienne, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Campanile, Gianclaudio, von Bern, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Campanile, Pia, von Bern, in Bern, Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3263903, Commercial Registry Office Berne, (36)
immowerk tu ag, in Bern, CHE-112.689.816, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 23.12.2014, Publ. 1897879).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Michetti, Angelo, italienischer Staatsangehöriger, in Herzogenbuchsee, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Campanile, Pia, von Bern, in Bern, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Campanile, Gianclaudio, von Bern, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Campanile, Patrizia Ornella, von Bern, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Campanile, Stefania Laura, von Bern, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3090549, Commercial Registry Office Zug, (170)
ARCAMI AG, in Baar, CHE-265.080.063, Rosenweg 8B, 6340 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
14.09.2016.
Zweck:
Beratung und Managementdienstleistungen sowie Erwerb, dauerndes Halten, Verwaltung, Veräusserung und Finanzierung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Aktien:
2'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft sind den im Aktienbuch eingetragenen Aktionären schriftlich, in Briefform, per E-Mail oder Fax zuzustellen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 14.09.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Campanile, Gianclaudio, von Bern, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Michetti, Angelo, italienischer Staatsangehöriger, in Herzogenbuchsee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Tringaniello, Bruno, von Baar, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Campanile, Pia, von Bern, in Bern, Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift.