Reports for Gianclaudio Campanile
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Gianclaudio Campanile
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005112072, Commercial Registry Office Zug, (170)
Sareno Immobilien und Management AG, in Baar, CHE-102.370.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2020, Publ. 1004973009). Mit Erklärung vom 15.02.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fidra-Treuhand AG (CHE-107.175.374), in Biel/Bienne, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Campanile, Gianclaudio, von Bern, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Campanile, Pia, von Bern, in Bern, Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004973866, Commercial Registry Office Berne, (36)
Cinquecento Vini GmbH, in Fahrni, CHE-433.485.534, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2020, Publ. 1004835708).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sareno Immobilien und Management AG (CHE-102.370.684), in Baar, Gesellschafterin, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Swiss Prime Investment Group AG (CHE-113.854.443), in Baar, Gesellschafterin, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Prasciolu, Luca, italienischer Staatsangehöriger, in Fahrni b. Thun (Fahrni), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Campanile, Gianclaudio, von Bern, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tringaniello, Bruno, von Belp und Baar, in Baar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3263903, Commercial Registry Office Berne, (36)
immowerk tu ag, in Bern, CHE-112.689.816, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 23.12.2014, Publ. 1897879).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Michetti, Angelo, italienischer Staatsangehöriger, in Herzogenbuchsee, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Campanile, Pia, von Bern, in Bern, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Campanile, Gianclaudio, von Bern, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Campanile, Patrizia Ornella, von Bern, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Campanile, Stefania Laura, von Bern, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.