Reports for Flavia Alessandra Calonder
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Flavia Alessandra Calonder
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005468961, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Orlando Calonder SA, in Buchs (SG), CHE-373.497.201, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 75 vom 20.04.2010, S.13, Publ. 5593396).
Hauptsitz in:
Scuol.
Neue Identifikationsnummer Hauptsitz:
CHE-100.797.416 [bisher: Identifikationsnummer Hauptsitz: CH-350.3.000.757-0].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Calonder, Flavia Alessandra, von Trin, in Buchs SG, Leiterin der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2227468, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Orlando Calonder SA, in Buchs SG, Eisenbahnweg 30, 9470 Buchs, Zweigniederlassung (Neueintragung).
Firma Hauptsitz:
Orlando Calonder SA.
Rechtsform Hauptsitz:
Aktiengesellschaft.
Hauptsitz:
Scuol.
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
10.03.1980 [letzte Publikation: SHAB Nr. 53 vom 17.03.2004, S. 8].
Zweck Hauptsitz:
Führung und Betrieb oder Vermietung von Gastwirtschaftsbetrieben und Kauf und Verkauf (Import, Export) von alkoholischen Getränken, Tabakwaren, Sportartikeln und Stromaggregaten-Motos sowie Waren aller Art, ebenso Ausführung von Transporten im In- und Ausland;
die Gesellschaft kann Unternehmen erwerben oder sich an solchen beteiligen sowie Grundstücke erstellen, erwerben und veräussern.
Eingetragene Personen:
Calonder, Flavia Alessandra, von Trin, in Buchs SG, Leiterin der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2171780, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Orlando Calonder SA, in Scuol, Führung und Betrieb oder Vermietung von Gastwirtschaftsbetrieben und Kauf und Verkauf (Import, Export) von alkoholischen Getränken, Tabakwaren, Sportartikeln usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.1995, S. 3585).
Domizil neu:
Schlivera Ftan, 7550 Scuol.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wagner-Josty, Eleonora, von Stein am Rhein, in Scuol, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Calonder, Orlando, von Trin, in Buchs SG, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schaan FL];
Calonder, Flavia Alessandra, von Trin, in Buchs SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Calonder, Emerson, von Trin, in Pratteln, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Calonder, Isabel Mercedes, von Trin, in Buchs SG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Calonder, Virginia Olivia, von Trin, in Winterthur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.