Reports for Thomas Caldara
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Thomas Caldara
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004938229, Commercial Registry Office Berne, (36)
Resoltec AG, in Bern, CHE-171.395.540, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 27.01.2017, Publ. 3309991).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Junker, Sandro, von Jegenstorf, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Caldara, Thomas, von Dintikon, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 1952741, Commercial Registry Office Berne, (36)
SYSTMCaldara AG, in Ittigen, CHE-171.395.540, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2013, Publ. 7125194).
Statutenänderung:
20.01.2015.
Firma neu:
Resoltec AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von IT-Dienstleistungen in den Bereichen Beratung, Projektmanagement und Qualitätssicherung im In- und Ausland. Weiter bezweckt sie den Handel mit Waren aller Art und die Erbringung von weiteren Dienstleistungen im Bereich des Hauptzwecks. Die Gesellschaft kann verwandte Geschäftszweige aufnehmen, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen bzw. Unternehmungen übernehmen und verkaufen oder solche begründen. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und im Übrigen alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immobilien im In- und Ausland erwerben, halten und veräussern. .
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 40 Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Stimmrechtsaktien), 30 Namenaktien zu CHF 2'000.00].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balz, Daniel Rudolf, von Langnau im Emmental, in Hinterkappelen (Wohlen bei Bern), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caldara, Thomas, von Dintikon, in Bern, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Muri bei Bern].
Publication number: 1215707, Commercial Registry Office Berne, (36)
Ecolution Energy AG in Liquidation, in Ittigen, CH-036.3.056.584-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2013, Publ. 1207927).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Caldara, Thomas, von Dintikon, in Bern, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.