Reports for Lukas Buxtorf
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Lukas Buxtorf
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005020991, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Credit Suisse Investment Partners (Schweiz) AG, in Freienbach, CHE-113.939.878, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 29.04.2020, Publ. 1004879376).
Statutenänderung:
21.10.2020. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spörri, Werner, von Fischenthal, in Horw, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hiestand, Stefan, von Freienbach, in Wollerau, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zsigray, Zsolt, von Rümlang, in Zürich, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Züfle, Dominic, von Obergösgen, in Oberwil-Lieli, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Buxtorf, Lukas, von Basel, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Haritova, Rossitza Kirilova, britische Staatsangehörige, in Küsnacht (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schilling, Peter Arthur, deutscher Staatsangehöriger, in Lachen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004713881, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
AgaNola AG, in Freienbach, CHE-113.939.878, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2019, Publ. 1004684892).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Züger, René, von Zürich, in Wädenswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buxtorf, Lukas, von Basel, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 6852096, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
AgaNola AG, in Freienbach, CH-130.3.012.910-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 26.07.2012, S. 0, Publ. 6785594).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dubacher, René, von Gurtnellen, in Walchwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tinnirello, Marco, von Vorderthal, in Jona (Rapperswil-Jona), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Miszczuk, André, von Genf, in Pfäffikon SZ, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tran, Ngan, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Buxtorf, Lukas, von Basel, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.