Reports for Marcel Butz
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Marcel Butz
Newest SOGC notifications: Marcel Butz
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005902754, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Verdura Butz GmbH, in Mörschwil, CHE-234.668.616, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2021, Publ. 1005324198).
Firma neu:
Verdura Butz GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 01.12.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Butz, Marcel, von Oberbüren, in Mörschwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005545851, Commercial Registry Office Appenzell I. Rh., (310)
Cheeba GmbH, bisher in Wolfhalden, CHE-348.728.691, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 61 vom 27.03.2020, Publ. 1004861496).
Statutenänderung:
18.08.2022.
Sitz neu:
Schwende-Rüte.
Domizil neu:
Weissbadstrasse 75, 9050 Appenzell Steinegg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Butz, Marcel, von Oberbüren, in Mörschwil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steingruber, Simon Heinrich, von Schönengrund, in Appenzell Steinegg (Schwende-Rüte), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: HR01-1004875281, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
Verdura Butz GmbH, in Wolfhalden, CHE-234.668.616, Friedberg 234, 9427 Wolfhalden, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
17.04.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Aufzucht und Handel mit Pflanzen aller Art, Beratungen und Verkauf im Bereich Licht- Lüftung- Steuerung- Bewässerung, Indoor Pflanzenzucht und Anlagebau. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 17.04.2020 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Butz, Marcel, von Oberbüren, in Mörschwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.