Reports for Nicolas Louis Edmond Buttet
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Nicolas Louis Edmond Buttet
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005444811, Commercial Registry Office Valais, (621)
Eucharistein, à Saint-Maurice, CHE-104.944.840, association (No. FOSC 194 du 06.10.2016, Publ. 3094669).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Buttet, Nicolas, de Collombey-Muraz, à St-Maurice, président, avec signature collective à deux;
Frossard, Damien, de Vollèges, à St-Maurice, membre, avec signature collective à deux avec le président;
Grept, Véronique, de Port-Valais, à St-Maurice, membre, avec signature collective à deux avec le président;
Piller Hoffer, Nadia, de Vaulruz, à Epinassey (Saint-Maurice), membre, avec signature collective à deux avec le président.
Inscription ou modification de personne(s):
Antille, Alexandre, de Anniviers, à Saint-Maurice, trésorier, avec signature collective à deux avec le président [précédemment: trésorier, avec signature collective à deux];
Jacquot, Cyrille, de Saint-Maurice, à Saint-Maurice, président du comité, avec signature collective à deux [précédemment: citoyen français, membre, avec signature collective à deux avec le président];
Lobre, Delphine, de Saint-Maurice, à Saint-Maurice, vice-présidente du comité, avec signature collective à deux avec le président;
Schenker, Dominique, de Neuchâtel, à Fribourg, membre du comité, avec signature collective à deux avec le président.
Publication number: 3839173, Commercial Registry Office Valais, (626)
Fondation LUCA, à Sion, CHE-110.308.279, fondation (No. FOSC 45 du 04.03.2005, Publ. 2728498).
Nouvelle organisation:
[mention de l'organisation biffée d'office suite à la modification de l'ORC entrée en vigueur le 01.01.2012].
Inscription ou modification de personne(s):
Buttet, Nicolas, de Collombey-Muraz, à Saint-Maurice, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Dubas, Frédéric, de Sion, à Sion, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Stalder, Guy , de Sion, à Conthey, membre du conseil de fondation, sans droit de signature.
Publication number: 1836019, Commercial Registry Office Valais, (600)
Fondation Zermatt Summit, in Zermatt, CHE-115.335.622, Stiftung (SHAB Nr. 77 vom 20.04.2012, Publ. 6646578).
Urkundenänderung:
28.11.2011, 03.09.2014. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buttet, Nicolas Louis Edmond, von Collombey-Muraz, in Saint-Maurice, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Buttet, Nicolas, in St-Maurice (Saint-Maurice)];
Pujos, Antonin Gilles, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Pujos, Antonin];
Michel, Nicolas Paul Alfred Marie, von Freiburg, in Freiburg, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Michel, Nicolas];
Fournier, Jean-René Marcel Lucien, von Veysonnaz, in Sion, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Fournier, Jean-René, von Veysonnaz et Nendaz];
Wasserman, Christopher Hugh, von Lausanne, in Ecublens VD, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Wasserman, Christopher].