Reports for Gérald Bussard
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Gérald Bussard
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004463509, Commercial Registry Office Valais, (621)
Duplirex L'Espace Bureautique S.A., à Martigny, CHE-106.096.542, société anonyme (No. FOSC 45 du 05.03.2010, Publ. 5527236).
Inscription ou modification de personne(s):
Binz Bussard, Patricia, de Eriswil et Gruyères, à Blonay, secrétaire du conseil, avec signature individuelle [précédemment: à Vevey];
Bussard, Gérald, de Gruyères, à Blonay, président du conseil, avec signature individuelle [précédemment: à Vevey].
Publication number: 3304776, Commercial Registry Office Valais
Gaillard Fournitures Scolaires SA, à Sion, CH-621.3.004.122-4, commercialisation de fournitures et de livres scolaires, commerce d'articles de papeterie et de mobilier de bureau, ainsi que toutes opérations convergentes y compris immobilières, société anonyme (FOSC no 83 du 01.05.2002, p. 16, publ. 451720).
Inscription ou modification de personnes:
Bussard, Gérald, de Gruyères, à Vevey, président, avec signature individuelle [précédemment: à Chardonne];
Binz Bussard, Patricia, de Eriswil et Gruyères, à Vevey, secrétaire, avec signature individuelle [précédemment: à Chardonne].
Publication number: 3093648, Commercial Registry Office Valais
DUAM SA, à Martigny, CH-621.3.006.926-1, achat, vente, location, entretien et service dans le domaine des photocopieurs, etc... (FOSC no 93 du 17.05.2005, p. 16, publ. 2839758).
Modification des statuts:
30.08.2005.
Nouvelle raison sociale:
Duplirex-Celltec SA.
Personnes et signatures radiées:
Bussard, Gérald, de Gruyères, à Vevey, président, avec signature individuelle;
Binz Bussard, Patricia, de Gruyères et Eriswil, à Vevey, administratrice et secrétaire, avec signature individuelle;
Fidutrust Revision SA, à Fribourg, organe de révision.
Inscription ou modification de personnes:
Widmer, Josef, de Mosnang, à Ftan, président, avec signature collective à deux;
Siegrist, André, de Zofingen, à Steinach, administrateur, avec signature collective à deux;
Ernst & Young AG, succursale de St-Gall, organe de révision.