Reports for Markus Buser
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Markus Buser
Holdings
Newest SOGC notifications: Markus Buser
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005927004, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Tempobrain AG, in Zürich, CHE-100.223.368, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 24.03.2022, Publ. 1005434320).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blaser, André, von Langnau im Emmental, in Schneisingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buser, Markus, von Basel, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hautle, Dominique, von Appenzell, in Ettingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2482765, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Callpoint AG, in Baden, CHE-113.640.681, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 06.11.2015, Publ. 2467875).
Statutenänderung:
26.10.2015.
Zweck neu:
Dienstleistungen im Bereich Kommunikation, insbesondere Betrieb eines Call Centers;
kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen sowie Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stoffel, Daniel, von Zürich, in Oensingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Floessel, Frank, von Küsnacht (ZH), in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buser, Markus, von Basel, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bartholet, Brigitte, von Flums, in Fischbach-Göslikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bollag, Derek, von Endingen, in Baden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Blaser, André, von Langnau im Emmental, in Schneisingen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberglatt, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 1628871, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Tempobrain AG, in Zürich, CHE-100.223.368, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 17.04.2013, Publ. 7150718).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haugwitz, Frank Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Richterswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien;
Strickler, Carmen, von Richterswil, in Richterswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maron, Christian, von Bonaduz, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Chur];
Buser, Markus, von Basel, in Riehen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.