Reports for Gebhard Buschor
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Gebhard Buschor
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2847745, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Helbling Schalttafelbau AG, in Rapperswil-Jona, CHE-114.681.926, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 01.05.2012, Publ. 6660964).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buschor, Gebhard, von Altstätten, in Altstätten SG (Altstätten), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hugentobler, Magnus, von Au SG, in Au SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2824335, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
RhV Elektrotechnik AG, in Altstätten, CHE-106.079.934, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 28.05.2013, Publ. 7204054).
Statutenänderung:
20.04.2016.
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 20. April 2016 sowie Inventar per 31.12.2015 Aktiven von CHF 3'335'572.90 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'935'572.90 auf die neu gegründete RhV Elektrotechnik AG, in Altstätten (CHE-228.585.229).
Gegenleistung:
Ausgabe von 500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der RhV Elektrotechnik AG.
Firma neu:
RhV Holding AG.
Zweck neu:
Halten und Verwalten von Beteiligungen und Tochtergesellschaften sowie Bereitstellung von Managementkompetenzen und zentralen Dienstleistungen für die Beteiligungen und Tochtergesellschaften. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, solche erwerben oder errichten sowie gewerbliche Schutzrechte, Know-how, Immaterialgüterrechte und Grundstücke erwerben, halten, verwerten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buschor, Gebhard, von Altstätten, in Altstätten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bont, Armin, von Altstätten und Oberriet SG, in Altstätten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hugentobler, Magnus, von Au SG, in Au SG, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kuster, Fritz, von Diepoldsau und Berneck, in Berneck, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hutter, Ralf, von Diepoldsau, in Eichberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2821785, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Personalstiftung der Firma RhV Elektrotechnik AG, in Altstätten, CHE-109.741.132, Stiftung (SHAB Nr. 178 vom 16.09.2013, Publ. 1078371).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buschor, Gebhard, von Altstätten, in Altstätten, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hutter, Ralf, von Diepoldsau, in Eichberg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.