Reports for Markus Burri
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Markus Burri
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4327663, Commercial Registry Office Berne, (36)
Ammann Globalbau AG, in Hilterfingen, CHE-106.093.271, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2016, Publ. 2931989).
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 19.06.2018 und Inventar per 01.01.2018 den Geschäftsbereich 'Betrieb des BEO Einkaufscenter Spiez' mit Aktiven von CHF 25'236'051.55 und Passiven von CHF 21'763'876.50 an die BEO Center Spiez AG, in Spiez (CHE-268.994.249).
Gegenleistung:
Keine.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burri, Markus, von St. Stephan, in Walperswil, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2931989, Commercial Registry Office Berne, (36)
Ammann Globalbau AG, in Hilterfingen, CHE-106.093.271, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2016, Publ. 2876671).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Horizont Schwefelberg AG, in Hilterfingen (CHE-110.313.429), gemäss Fusionsvertrag vom 23.05.2016 und Bilanz per 31.12.2015. Aktiven von CHF 3'986'284.08 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'976'861.50 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft verfügt gemäss Bestätigung des staatlich beaufsichtigten Revisionsunternehmens über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang der Unterdeckung. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burri, Markus, von St. Stephan, in Walperswil, mit Einzelunterschrift [bisher: in Thun].
Publication number: 6342340, Commercial Registry Office Berne, (36)
Ammann Globalbau AG, in Hilterfingen, CH-092.3.000.207-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 08.03.2010, S. 4, Publ. 5528654).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Giger, Martin, von Entlebuch, in Oberhofen am Thunersee, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burri, Markus, von St. Stephan, in Thun, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].