Reports for Andreas Burri
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Andreas Burri
Holdings
Newest SOGC notifications: Andreas Burri
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005279893, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Liberale Baugenossenschaft Meggen, in Meggen, CHE-100.536.117, Genossenschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2020, Publ. 1004801027).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Ah, Ruedi, von Meggen und Sachseln, in Meggen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burri, Andreas, von Meggen, in Meggen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dublanc, Hanspeter, von Meggen und Mellingen, in Meggen, Aktuar, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Burri, Fabienne, von Meggen, in Meggen, Kassierin, Mitglied der Verwaltung, Verwalterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Andreas, von Wiliberg, in Meggen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Kassier, Verwalter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004801027, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Liberale Baugenossenschaft Meggen, in Meggen, CHE-100.536.117, Genossenschaft (SHAB Nr. 17 vom 27.01.2015, S.0, Publ. 1953659).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lussi, Heidi, von Meggen und Stans, in Meggen, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burri, Andreas, von Meggen, in Meggen, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2759499, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
BURRI & LÖTSCHER AG, in Luzern, CHE-335.407.898, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 3 vom 08.01.2003, Publ. 801180).
Domizil neu:
c/o Schätzle AG, Landenbergstrasse 35, 6002 Luzern.
Zweck Hauptsitz neu:
[Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 Abs. 1 lit. d. HRegV.].
Neue Identifikationsnummer Hauptsitz:
CHE-101.737.434.
Registrierung Hauptsitz neu:
[Datum Handelsregistereintragung Hauptsitz wird von Amtes wegen gemäss Art. 110 Abs. 1 lit. d. HRegV gestrichen.] [gestrichen: Handelsregistereintragung Hauptsitz: 27.01.1971].
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
[Die Zeichnungsberechtigten Beat Lötscher und Andreas Burri werden infolge Art. 110 HRegV gestrichen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lötscher, Beat, von Luzern und Meggen, in Meggen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burri, Andreas, von Meggen, in Meggen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.