Reports for Hanspeter Burren
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Hanspeter Burren
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6786716, Commercial Registry Office Berne, (36)
Käsereigenossenschaft Vorderfultigen, in Rüeggisberg, CH-035.5.009.972-5, Genossenschaft (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2010, S. 5, Publ. 5670606).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burren, Hanspeter, von Rüeggisberg, in Rüeggisberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier;
Burren, Erich, von Rüeggisberg, in Rüeggisberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burren, Heinz, von Rüeggisberg, in Hinterfultigen (Rüeggisberg), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier];
Hostettler, Michael, von Guggisberg, in Hinterfultigen (Rüeggisberg), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier.
Publication number: 3851594, Commercial Registry Office Berne, (36)
Viehzuchtgenossenschaft Rüeggisberg, in Rüeggisberg, CH-035.5.009.967-5, Förderung der Simmentaler Fleckviehzucht, Genossenschaft (SHAB Nr. 89 vom 10.05.2004, S. 3, Publ. 2252874).
Firma neu:
Viehzuchtgenossenschaft Rüeggisberg in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 30.11.2006 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Staub, Hans Peter, von Wohlen bei Bern, in Rüeggisberg, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder Kassier;
Wüthrich, Hans, von Trub, in Rüschegg Heubach, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Schmutz, Res, von Zimmerwald, in Oberbütschel, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Niederhäusern, Peter, von Rüti bei Riggisberg, in Rüeggisberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Marti, Karl, von Rüeggisberg, in Oberbütschel, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burren, Hanspeter, von Rüeggisberg, in Vorderfultigen, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder Kassier ].
Publication number: 842580, Commercial Registry Office Berne, (36)
Viehzuchtgenossenschaft Rüeggisberg, in Rüeggisberg, Hebung und Förderung der Zucht des Simmenthaler Fleckviehs usw. Genossenschaft (SHAB Nr. 69 vom 09.04.1992, S. 1599).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berger, Jakob, von Oberlangenegg, in Riggisberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär;
Hostettler-Sieber, Hans, von Guggisberg, in Rüeggisberg, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär;
von Niederhäusern, Walter, von Rüti bei Riggisberg, in Helgisried-Rohrbach, Mitglied und Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung;
Aeschlimann, Walter, von Rüderswil, in Oberbütschel, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burren, Hanspeter, von Rüeggisberg, in Vorderfultigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder Kassier [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Staub, Hans Peter, von Wohlen bei Bern, in Rüeggisberg, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder Kassier [bisher: Staub, Hanspeter, in Brügglen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Wüthrich, Hans, von Trub, in Rüschegg Heubach, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Schmutz, Res, von Zimmerwald, in Oberbütschel, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Niederhäusern, Peter, von Rüti bei Riggisberg, in Rüeggisberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Marti, Karl, von Rüeggisberg, in Oberbütschel, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.