Reports for Jürg Burkhard
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Jürg Burkhard
Holdings
Newest SOGC notifications: Jürg Burkhard
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2902757, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Technolab SA, in Küttigen, CHE-107.082.956, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 10.05.2012, Publ. 6673668).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhard, Jürg, von Schwarzhäusern, in Buchs (AG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Kuhn, Peter, von Birmenstorf (AG), in Villigen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 5534926, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Swiss Business Airline GmbH in Liquidation, bisher in Schleinikon, CH-020.4.024.792-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 242 vom 14.12.2009, S. 22, Publ. 5389788).
Gründungsstatuten:
05.03.2002.
Statutenänderung:
03.03.2010.
Firma neu:
Swiss Business Airline GmbH.
Sitz neu:
Bronschhofen.
Domizil neu:
Himmelrichstrasse 31, 9552 Bronschhofen.
Zweck:
Gewerbsmässiger Betrieb von Luftverkehr;
ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, den Betrieb verwandter Geschäftszweige aufzunehmen, sich an Unternehmen aller Art zu beteiligen, Liegenschaften zu erwerben, zu verwalten, zu veräussern sowie alle Geschäfte durchzuführen, die den Zweck zu fördern geeignet sind.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Nachdem der gesetzmässige Zustand in Bezug auf das Rechtsdomizil wiederhergestellt worden ist, wird die Auflösung der Gesellschaft widerrufen (Art. 153 Abs. 5 HRegV). [gestrichen: Die Gesellschaft wird in Anwendung von Artikel 153 HRegV von Amtes wegen als aufgelöst erklärt, weil die ihr zur Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustandes in Bezug auf das Domizil angesetzte Frist fruchtlos abgelaufen ist.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kofler, Bernhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Niederhelfenschwil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhard, Jürg, von Schwarzhäusern, in Buchs AG, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung und mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00 (wie bisher);
Lugrin, Urs, von Zürich, in Bronschhofen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00 [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung];
Milde, Konrad Christoph, von Dübendorf, in Dubai (AE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00 [bisher:von Mosnang, in Schleinikon, Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00].
Publication number: 5389788, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Swiss Business Airline GmbH, in Schleinikon, CH-020.4.024.792-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 54 vom 19.03.2002, S. 17, Publ. 389850).
Firma neu:
Swiss Business Airline GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
Die Gesellschaft hat ihr Domizil eingebüsst. Die Gesellschaft wird in Anwendung von Artikel 153 HRegV von Amtes wegen als aufgelöst erklärt, weil die ihr zur Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustandes in Bezug auf das Domizil angesetzte Frist fruchtlos abgelaufen ist.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Milde, Konrad Christoph, von Mosnang, in Schleinikon, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Burkhard, Jürg, von Schwarzhäusern, in Buchs AG, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00 [bisher: Gesellschafter mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kofler, Bernhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Niederhelfenschwil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00 [bisher: Gesellschafter mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lugrin, Urs, von Zürich, in Bronschhofen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00 [bisher: Gesellschafter mit Kollektivunterschrift zu zweien].