Reports for Daniel Burkhard
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Daniel Burkhard
Holdings
Newest SOGC notifications: Daniel Burkhard
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004873207, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Personalvorsorgestiftung der Elektro Frauchiger AG, Gossau, in Gossau (ZH), CHE-109.720.696, Stiftung (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2018, Publ. 4093023).
Name neu:
Personalvorsorgestiftung der Elektro Frauchiger AG, Gossau in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 11. Februar 2020 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhard, Daniel, von Lützelflüh, in Hinwil, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Frauchiger, Daniel, von Eriswil, in Gossau (ZH), Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 2477447, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Personalvorsorgestiftung der Elektro Frauchiger AG, Gossau, in Gossau ZH, CHE-109.720.696, Stiftung (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2014, Publ. 1805145).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schöller, Richard, von Pfäffikon ZH, in Volketswil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhard, Daniel, von Lützelflüh, in Hinwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1324487, Commercial Registry Office Glarus, (160)
MBM AG für Umweltschutz und Energie, in Glarus, CHE-106.728.916, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2011, Publ. 6116624).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mannhart, Werner, von Flums, in Vilters, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Burkhard, Daniel, von Lützelflüh, in Gossau ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mannhart, Hubert, von Flums, in Sargans, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].