Reports for Hans-Peter Burkhalter
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Hans-Peter Burkhalter
Holdings
Newest SOGC notifications: Hans-Peter Burkhalter
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004813173, Commercial Registry Office Berne, (36)
H.P. Burkhalter + Partner AG, in Köniz, CHE-106.109.854, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2019, Publ. 1004743120).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhalter, Hans-Peter, von Rüegsau, in Niederscherli (Köniz), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Burkhalter, Sandra, von Rüegsau, in Thörishaus (Köniz), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Businger, Stephan, von Stans, in Bolligen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004456436, Commercial Registry Office Berne, (36)
H.P. Burkhalter + Partner AG, in Saanen, CHE-193.833.695, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 70 vom 14.04.2015, Publ. 2095369).
Hauptsitz in:
Köniz.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhalter, Hans-Peter, von Rüegsau, in Niederscherli (Köniz), mit Einzelunterschrift;
Businger, Stephan, von Stans, in Bolligen, mit Einzelunterschrift;
Willen, Markus, von Frutigen, in Feutersoey (Gsteig), mit Einzelprokura [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Publication number: 7053678, Commercial Registry Office Berne, (36)
Wohnbaugenossenschaft Schlossmatte, in Bern, CH-035.5.000.661-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2007, S. 4, Publ. 4138884).
Statutenänderung:
20.12.2012, 01.02.2013.
Sitz neu:
Köniz.
Domizil neu:
c/o H.P. Burkhalter + Partner AG, Könizstrasse 161, 3097 Liebefeld.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt durch gemeinsame Selbsthilfe ihrer Mitglieder und unter Ausschluss jeder spekulativen Absicht das Beschaffen von preisgünstigem Wohneigentum für ihre Mitglieder. Sie kann sich dabei an eidgenössische, kantonale und kommunale Vorschriften über die Wohnbau- und Eigentumsförderung halten. Die Genossenschaft kann Grundstücke oder Beteiligungen an Immobiliengesellschaften erwerben, verwalten und veräussern sowie allein oder mit Dritten Wohnbauten erstellen. Die Genossenschaft kann alle Geschäfte tätigen, welche mit dem Gesellschaftszweck zusammenhängen oder ihn zu fördern geeignet sind.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Jede persönliche Haftung der Genossenschafter ist ausgeschlossen.].Pflichten neu: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [gestrichen: Pflichten: Jeder Genossenschafter hat wenigstens einen Anteilschein von CHF 1000.-- zu übernehmen.].Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen durch Brief. Gemäss Erklärung vom 20.12.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trevag Treuhand- und Revisions AG, in Münsingen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhalter, Hans-Peter, von Rüegsau, in Niederscherli (Köniz), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Burkhalter, Hanspeter];
Grognuz, Petra, von Rorschacherberg und Poliez-Pittet, in Gasel (Köniz), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Feutersoey (Gsteig)].