Reports for Daniel Burkhalter
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Daniel Burkhalter
Holdings
Newest SOGC notifications: Daniel Burkhalter
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR01-1006026214, Commercial Registry Office Berne, (36)
Dr. Op de Hipt & Partners GmbH, in Bern, CHE-325.891.860, c/o swisselect ag, Gurtengasse 3, 3011 Bern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
30.04.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Unternehmensberatung in den Bereichen Personal-, Strategie-, Markt- und Organisationsentwicklung sowie die diesbezügliche Erbringung von Dienstleistungen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder in elektronischer Form. Gemäss Erklärung vom 30.04.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Op de Hipt, Michael Dr., von Evilard und deutscher Staatsangehöriger, in Landshut (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Burkhalter, Daniel, von Rüegsau, in Oberdorf SO, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005913819, Commercial Registry Office Berne, (36)
ressource bridge ag, in Bern, CHE-196.270.989, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 08.04.2020, Publ. 1004868202).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der FFB GmbH, in Bern (CHE-259.388.558), gemäss Fusionsvertrag vom 13.12.2023 und Bilanz per 30.09.2023. Aktiven von CHF 331'813.55 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 316'884.40 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Stammanteile der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fessler, Denise, von Walzenhausen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhalter, Daniel, von Rüegsau, in Oberdorf SO, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005910901, Commercial Registry Office Berne, (36)
swisselect ag, in Bern, CHE-104.994.269, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 24.12.2021, Publ. 1005366762).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fessler, Denise, von Walzenhausen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhalter, Daniel, von Rüegsau, in Oberdorf SO, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].