Reports for Josef Burkard
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Josef Burkard
Holdings
Newest SOGC notifications: Josef Burkard
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3951199, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Agrifera AG, in Sempach, CHE-318.790.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2015, Publ. 2273689).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mattmann, Walter, von Eschenbach (LU), in Eschenbach (LU), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkard, Josef, von Grosswangen und Schlierbach, in Schlierbach, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Schlierbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Zwimpfer, Anton, von Oberkirch, in Grosswangen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 3843125, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Schweizerischer Schweinezucht- und Schweineproduzentenverband Suisseporcs, in Sempach, CHE-104.110.384, Verein (SHAB Nr. 131 vom 08.07.2016, Publ. 2941559).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burkard, Josef, von Grosswangen und Schlierbach, in Schlierbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vonarburg, Peter, von Schötz, in Egolzwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wyss, Martin, von Arni (BE), in Konolfingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glauser, Daniel, von Fraubrunnen, in Gurmels, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wechsler, Herbert, von Ufhusen, in Grosswangen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wenger, Martin, von Blumenstein, in Diegten, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zwimpfer, Anton, genannt Toni, von Oberkirch, in Grosswangen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 6989580, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Agrifera AG, in Sempach, CH-100.3.795.655-0, Seesatz, 6204 Sempach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Fusion:
Die Gesellschaft entsteht aus der Kombinationsfusion der IGA Interessengesellschaft für gesunde Schweine AG, in Sursee (CH-100.3.006.858-6), und der Aktiengesellschaft für SPF-Tiere, Sursee, in Sursee (CH-100.3.009.592-5) gemäss Fusionsvertrag vom 02.10.2012 und Bilanzen per 30.06.2012. Aktiven von CHF 11'849'345.07 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 5'542'845.07 der IGA Interessengesellschaft für gesunde Schweine AG sowie Aktiven von CHF 2'854'646 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 851'370 der Aktiengesellschaft für SPF-Tiere, Sursee gehen auf die Gesellschaft über. Die Gesellschafter der übertragenden Gesellschaften erhalten 4'000 Namenaktien zu CHF 500.00.
Statutendatum:
13.12.2012, 14.12.2012.
Zweck:
Zusammenschluss von Tierhaltern und deren Zusammenarbeit mit entsprechenden Organisationen mit dem Ziel der Produktion von, des Handels mit und der Vermarktung von Tieren aus landwirtschaftlichen und gewerblichen Betrieben im Interesse des Produzenten;
Erwerb, Halten, Veräusserung, Belastung, Bebauung, Verwaltung und Vermietung von Immobilien.
Aktienkapital:
CHF 2'000'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 2'000'000.00.
Aktien:
4'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 500.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen durch einfachen Brief, per Telefax oder E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Bucheli, Hans Peter, genannt Hanspeter, von Ruswil, in Ruswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mattmann, Walter, von Eschenbach LU, in Eschenbach LU, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bieri, Erwin, von Schangnau, in Hildisrieden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Barmettler, Jürg, von Ennetmoos, in Beinwil (Freiamt), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Burkard, Josef, von Schlierbach, in Schlierbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kaufmann, Reto, von Egolzwil, in Egolzwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Krummenacher, Armin, von Rothenburg, in Rothenburg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kurmann, Andreas, von Willisau, in Willisau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Seeholzer, Andreas Bernhard, genannt André, von Küssnacht SZ, in Emmen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pemag Revisions AG (100.3.018.401-2), in Sursee, Revisionsstelle;
Fleischlin, Xaver, von Eich, in Eich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Troxler, Armin, von Schlierbach, in Schlierbach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Bucheli, Richard, von Geuensee, in Geuensee, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.