Reports for Martin Burger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Martin Burger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2627613, Commercial Registry Office Berne, (36)
GENOSSENSCHAFT KELLER-THEATER THUN, in Thun, CHE-108.052.343, Genossenschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2011, Publ. 6239506).
Domizil neu:
Freienhofgasse 10a, 3600 Thun.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfister, Rolf, von Lützelflüh, in Thun, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krebs, Werner, von Wattenwil, in Thun, Mitglied, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burger, Martin, von Thun, in Thun, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tilliot, Emma genannt Emy, von Aarberg, in Thun, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rieder, Ursula, von Konolfingen, in Thun, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wyler, Marcel, von Forst-Längenbühl, in Thun, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gerber, Daniel Jean, von Langnau im Emmental, in Meilen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Salvisberg, Peter Martin, von Mühleberg, in Thun, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6239506, Commercial Registry Office Berne, (36)
Genossenschaft Keller-Theater Thun, in Thun, CH-092.5.001.275-2, Genossenschaft (SHAB Nr. 79 vom 27.04.1998, S. 2813).
Statutenänderung:
09.05.2011.
Firma neu:
GENOSSENSCHAFT KELLER-THEATER THUN.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Haftung/Nachschusspflicht: Es haftet nur das Genossenschaftsvermögen.].Pflichten neu: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen durch einmalige Publikation im Amtsanzeiger von Thun oder durch Brief. [Streichung des Hinweises über die Zusammensetzung des Verwaltungsrates, da nicht zur Eintragung gehörend.] [gestrichen: Verwaltung: mindestens 5 Mitglieder.].Gemäss Erklärung vom 09.05.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwitter, Monika, von Langnau im Emmental, in Erlenbach im Simmental, Sekretärin/Kassierin, mit koll. zu zweien mit Präs. od. Vizepräs.;
Bühler, Bernhard, von Sigriswil, in Thun, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rieder, Ursula, von Konolfingen, in Thun, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Wyler, Marcel, von Forst-Längenbühl, in Thun, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krebs, Werner, von Wattenwil, in Thun, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burger, Martin, von Thun, in Thun, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tilliot, Emma genannt Emy, von Aarberg, in Thun, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher:Tilliot, Emy].
Commercial Registry Office Berne, (36)
Interessengemeinschaft der Fahrrad- und Motorrad- Händler und der anverwandten Berufe, bisher in T h u n , Verein (SHAB Nr. 163 vom 15.07.1980, S. 2371).
Statutenänderung:
13.05.2000.
Sitz neu:
S t e f f i s b u r g .
Domizil neu:
c/o IGFM- KGV Beratungsstelle, Bernstrasse 97, 3612 Steffisburg.
Zweck neu:
Der Verein bezweckt, durch Uebertragung von Aufgaben zur Schaffung von Rahmenverträgen mit Versicherungsgesellschaften und Krankenkassen an eine externe private Beratungsstelle seinen Mitgliedern die Möglichkeit zu bieten, sich und ihren Betrieb zu möglichst günstigen Prämien zu versichern und über betriebliche und private Versicherungen beraten zu lassen. Schaffung einer externen juristischen Rechtsauskunftstelle. Herausgabe eines mind. 3-mal jährlich erscheinenden Bulletins mit sachdienlichen Mitteilungen an die Mitglieder.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht. [bisher: Haftung/Nachschusspflicht: Ohne persönliche Haftung]. Weitere publikationspflichtige Tatsachen nicht berührt. [gestrichen: Präsident oder Vizepräsident zeichnet je mit der Aktuarin oder dem genannten Beisitzer.]. Streichung der statutarisch festgesetzten Anzahl der Vorstandsmitglieder, da nicht zur Eintragung gehörend. [gestrichen: Vorstand: 7 Mitglieder].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oertig, Erwin, von Uznach, in Thun, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schöni, Hans, von Sumiswald, in Uebeschi, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Isler, Simone, von Aeschi bei Spiez, in Hünibach (Hilterfingen), Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Isler, Gottfried, von Aeschi bei Spiez, in Hünibach (Hilterfingen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jurasch, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Münsingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burger, Martin, von Thun, in Thun, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zumbach, Renato, von Brissago, in Oberhofen am Thunersee, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.