Reports for Katrin Burger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Katrin Burger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004951049, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Trägerverein Luzerner Sinfonieorchester LSO, in Luzern, CHE-112.450.681, Verein (SHAB Nr. 59 vom 24.03.2016, Publ. 2742561).
Statutenänderung:
06.12.2017. 05.12.2019.
Name neu:
Luzerner Sinfonieorchester.
Zweck neu:
Träger des Luzerner Sinfonieorchesters;
Förderung und Bereicherung des musikalisch-kulturellen Lebens in der Region Luzern mit dem Luzerner Sinfonieorchesters, durch Veranstaltung von Konzerten vornehmlich im KKL und als Opernorchester im Luzerner Theater. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burger, Katrin, von Willisau, in Kriens, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schindler-Chuard, Madeleine, von Arth, in Hergiswil NW, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Inderbitzin, Silvio, von Morschach, in Horw, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bachmann, Markus, von Hochdorf, in Luzern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Major, Nikola, von Sisseln, in Thalwil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stadelmann, Karin Andrea, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wüest, Franz, von Ettiswil, in Ettiswil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Maiss, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Eich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2742561, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Trägerverein Luzerner Sinfonieorchester LSO, in Luzern, CHE-112.450.681, Verein (SHAB Nr. 42 vom 03.03.2009, Publ. 4906110).
Statutenänderung:
09.12.2013.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Haftung/Nachschusspflicht: Für die Verbindlichkeiten des Vereins haftet nur das Vereinsvermögen.].
Organisation neu:
[Organisation gestrichen gemäss Art. 92 lit. j. HRegV]. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Daniel, von Luzern, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Duay, Jean-Philippe, von Sembrancher, in Emmen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Grüter, Vreni, von Luzern, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meyer, Kurt W., von Horw und Luzern, in Meggen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Umiglia, Fabrice, von Lausanne, in Neuenkirch, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peetz, Dr. Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Greppen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gut, Adrian, von Luzern und Grosswangen, in Wollerau, Mitglied des Vorstands + Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bischof Ullmann, Manuel, genannt Numa, von Basel und Eggersriet, in Luzern, Intendant, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Bischof Ullmann, Manuel genannt Numa, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ziswiler, Urs Johann, von Buttisholz, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Aufterbeck Sieber, Birgit, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Burger, Katrin, von Willisau, in Kriens, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Reich, Heiner, deutscher Staatsangehöriger, in Ebikon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rüttimann Oehen, Bernadette, von Hohenrain, in Hohenrain, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ziswiler, Norbert, von Emmen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sägesser, Stephan, von Aarwangen, in Luzern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Döbeli Stirnemann, Sonja Ruth, von Emmen, Luzern, Gränichen und Seon, in Luzern, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.