Reports for Markus Richard Burch
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Markus Richard Burch
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005810874, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
BurBit Trading GmbH, in Schenkon, CHE-476.611.445, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 115 vom 15.06.2012, S.0, Publ. 6719746).
Statutenänderung:
31.07.2023.
Sitz neu:
Dagmersellen.
Domizil neu:
c/o Markus Burch, Schmittefeld 4B, 6253 Uffikon.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burch-Gundrum, Stefanie, deutsche Staatsangehörige, in Sursee, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Buttisholz];
Burch, Markus Richard, von Sarnen, in Dagmersellen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 270 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Buttisholz].
Publication number: HR02-1005580518, Commercial Registry Office St. Gallen
Resta AG, in Flawil, CHE-105.865.054, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2019, Publ. 1004658310).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burch, Markus, von Sarnen, in Hauptwil (Hauptwil-Gottshaus), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in St. Gallen];
Burch, Thomas, von Sarnen, in Schwende (Schwende-Rüte), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in St. Gallen].
Publication number: HR02-1005431350, Commercial Registry Office Zug, (170)
GSK Consumer Healthcare Schweiz AG, in Risch, CHE-107.374.548, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2021, Publ. 1005345497).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burch, Markus, von Sarnen, in Sarnen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jeker, Karl Francis, von Büsserach, in Kreuzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien];
Stephenson, Nigel David, britischer Staatsangehöriger, in Voluntari (RO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Lüscher, Martina, von Künten, in Luzern, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in München (DE)];
Markovic, Marina, von Agarn, in Küssnacht (SZ), Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Zürich].