Reports for Bernard Bula
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Bernard Bula
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4830898, Commercial Registry Office Valais
Bula Technologie SA, à Sion, CH-550.0.166.621-8, société anonyme (FOSC no 203 du 20.10.2008, p. 15, publ. 4698018).
Personnes et signatures radiées:
Nithardt, Roland, citoyen français, à Valeyres-sous-Montagny (F), administrateur et secrétaire, avec signature collective à deux;
Bula, Bernard, de Galmiz, à Curtilles, président, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personnes:
Rérat, Christophe, de Fahy, à Courtedoux, président, avec signature individuelle;
Bula, Béatrice, de Galmiz, à Curtilles, vice-présidente, avec signature individuelle [précédemment: administratrice, avec signature collective à deux];
Rérat, Philippe, de Fahy, à Fahy, administrateur et secrétaire, avec signature individuelle;
Bähler, Thierry, de Thoune, à Pully, administrateur, avec signature individuelle;
Wieland, Olivier, de Schüpfen, à Porrentruy, administrateur, avec signature individuelle.
Publication number: 3695606, Commercial Registry Office Valais
BULATEC SA, à Sion, CH-626.3.010.256-6, conception, fabrication, production, commercialisation, achat et vente et financement de machines de tous biens d'équipements, notamment pour le traitement de surfaces, le polissage, l'ébavurage, société anonyme (FOSC no 82 du 28.04.2006, p. 14, publ. 3353098).
Modification des statuts:
13.12.2006.
Nouveau capital-actions:
CHF 900'000.-- [précédemment: CHF 600'000.--], entièrement libéré.
Actions:
9'000 actions nominatives de CHF 100.-- avec restrictions de transmissibilité [précédemment: 6'000 actions nominatives de CHF 100.-- avec restrictions de transmissibilité].
Personne et signature radiée:
Bula, Bernard, de Galmiz, à Curtilles, président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personnes:
Margelisch, Stephan, de Sion et Betten, à Pully, président, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur-délégué];
Dromigny, Frédéric, citoyen français, à Torny-le-Grand (Torny), administrateur et secrétaire, avec signature collective à deux [précédemment: à Paris (F)];
Schwab, Yves, de Siselen, à Lausanne, administrateur, avec signature collective à deux;
Feuz, Elisabeth, de Le Mouret, à Carrouge VD, avec procuration collective à deux.
Publication number: 3662788, Commercial Registry Office Valais
Rectification de l'inscription au journal no. 2199 du 21.11.2006, publié dans la FOSC no. 230 du 27.11.2006, p. 15. Bula Technologie SA, à Sion, CH-550.0.166.621-8, recherche, développement et commerce dans le domaine de la technologie appliquée à la mécanique, à l'électricité, à l'électronique et à la machine-outil, société anonyme (FOSC no 230 du 27.11.2006, p. 15, publ. 3652532).
Inscription ou modification de personne:
Bula, Bernard, de Galmiz, à Curtilles, président, avec signature individuelle [non: avec signature collective à deux].