Reports for Hans Peter Bütler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Hans Peter Bütler
Holdings
Newest SOGC notifications: Hans Peter Bütler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005412744, Commercial Registry Office Ticino, (501)
Bütler & Partner Marketing & Consulting GmbH, in Lugano, CHE-336.158.344, società a garanzia limitata (Nr. FUSC 254 del 29.12.2021, Pubbl. 1005370801).
Nuove persone iscritte o modifiche:
Landi, Letizia, cittadina italiana, in Lugano, socia e presidente della gerenza, con firma individuale, con 200 quote da CHF 100.00;
Bütler, Hans Peter, da Luzern, in Obergösgen, gerente, con firma individuale [finora: socio e presidente della gerenza, con firma individuale, con 200 quote da CHF 100.00].
Publication number: HR02-1005095994, Commercial Registry Office Ticino, (501)
Bütler & Partner Marketing & Consulting GmbH, finora in Luzern, CHE-336.158.344, società a garanzia limitata (Nr. FUSC 15 del 22.01.2021, Pubbl. 1005080717).
Statuti modificati:
29.01.2021.
Nuova sede:
Lugano.
Nuovo recapito:
Via Serafino Balestra 10, 6900 Lugano.
Nuovo scopo:
La prestazione di servizi negli ambiti di consulenza aziendale, marketing, distribuzione e fornitura internazionali, costituzione e gestione di società all'estero come pure il commercio di merci di tutti i tipi. Potrà aprire succursali in Svizzera ed all'estero e partecipare ad altre società, acquistare o fondare società simili o analoghe, come pure compiere tutti gli affari e chiudere tutti i contratti che siano mirati a concretizzare, direttamente od indirettamente, lo scopo della società. Può acquistare, gravare, alienare, amministrare ed offrire in locazione immobili.
Nuovo organo di pubblicazione:
FUSC.
Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società ai soci si effettuano per iscritto o per email. Secondo dichiarazione del 19.12.2012 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata. [finora: Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 19.12.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Nuove persone iscritte o modifiche:
Bütler, Hans Peter, da Luzern, in Obergösgen, socio e presidente della gerenza, con firma individuale, con 200 quote da CHF 100.00 [finora: socio e gerente, con firma individuale];
Prati Lucca Ardizzoni, Leonardo, cittadino italiano, in Breganzona (Lugano), gerente, con firma individuale.
Publication number: HR02-1005080717, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Bütler & Partner Marketing & Consulting GmbH, in Luzern, CHE-336.158.344, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2018, Publ. 4292551).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dovzhenko, Andrii, ukrainischer Staatsangehöriger, in Kyiv (UA), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Sabada, Olena, ukrainische Staatsangehörige, in Kyiv (UA), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bachmann, Alain, von Luzern, in Meggen, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bütler, Hans Peter, von Luzern, in Obergösgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Kyiv (UA), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00].