Reports for Ernst Bürki
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Ernst Bürki
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4271555, Commercial Registry Office Berne, (36)
Airport Hotel Bern-Belp GmbH, in Belp, CHE-114.449.341, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2017, Publ. 3710045).
Firma neu:
Airport Hotel Bern-Belp GmbH in Nachlassliquidation. Mit Entscheid vom 29.05.2018 hat das zuständige Einzelgericht den von der Gesellschaft mit ihren Gläubigern abgeschlossenen Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung vom 15.12.2017 bestätigt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feuz-Ramseyer, Andreas, von Lauterbrunnen, in Bern, Liquidator [bisher: Sachwalter, ohne Angabe zur Zeichnungsberechtigung];
Bürki, Ernst, von Oberdiessbach, in Heimberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 22 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 2555647, Commercial Registry Office Berne, (36)
Augut Immobilien AG, in Bern, CHE-114.120.361, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 10.09.2014, Publ. 1706891).
Statutenänderung:
17.11.2015.
Sitz neu:
Belp.
Domizil neu:
c/o Airport Hotel Bern-Belp GmbH, Flugplatzstrasse 57, 3123 Belp.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glauser, Heinz, von Fraubrunnen, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Moser, Martin, von Herzogenbuchsee, in Oberhofen am Thunersee, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Rugolo, Michele, von Fislisbach, in Zofingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürki, Ernst, von Oberdiessbach, in Heimberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hafner, Denise, deutsche Staatsangehörige, in Burgdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1706891, Commercial Registry Office Berne, (36)
Augut Immobilien AG, in Bern, CHE-114.120.361, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2013, Publ. 966143).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rutsch, Daniel, von Bern und Rapperswil BE, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürki, Ernst, von Oberdiessbach, in Heimberg, Präsident und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Glauser, Heinz, von Fraubrunnen, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: von Zauggenried, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Moser, Martin, von Herzogenbuchsee, in Oberhofen am Thunersee, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rugolo, Michele, von Fislisbach, in Zofingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].