Reports for Walter Bürgi
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Walter Bürgi
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004452075, Commercial Registry Office Berne, (36)
Lanz & Cie AG, in Lyss, CHE-107.209.263, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2015, Publ. 2276053).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bürgi, Walter, von Lyss, in Lyss, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweizer, Martin, von Ringgenberg (BE), in Mörigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lyss, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Aeschlimann, Walter, von Langnau im Emmental, in Lyss, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3384775, Commercial Registry Office Berne, (36)
Stiftung Alterssiedlungen Lyss, in Lyss, CHE-103.391.921, Stiftung (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2016, Publ. 2998937).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Waldmann, Vreni, von Thunstetten, in Lyss, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürgi, Walter, von Lyss, in Lyss, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Eyer, Hilde, von Naters, in Lyss, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eichenberger, Janine, von Landiswil, in Lyss, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Aesch, Ursula, von Grossaffoltern und Lyss, in Lyss, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hürzeler, Brigitte, von Uerkheim, in Lyss, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Waag, Elisabeth, von Thun, in Lyss, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Fahrni, Brigitte, von Meiringen, in Lyss, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fallegger, Sandra, von Quarten, in Lyss, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Morgenthaler, Mirjam, von Ursenbach, in Lyss, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bangerter, Willy, von Lyss, in Lyss, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 2276053, Commercial Registry Office Berne, (36)
Lanz & Cie AG, in Mühleberg, CHE-107.209.263, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 14.09.2012, Publ. 6849074).
Statutenänderung:
10.07.2015.
Sitz neu:
Lyss.
Domizil neu:
c/o Martin Schweizer, Bahnhofstrasse 15, 3250 Lyss.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Maria Esther, genannt Esther, von Ettiswil und Grosswangen, in Oberrieden, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fankhauser, Peter, von Trub, in Kleindöttingen (Böttstein), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fankhauser, Hans Urs, genannt Urs, von Trub, in Gümmenen (Mühleberg), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweizer, Martin, von Ringgenberg BE, in Lyss, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürgi, Walter, von Lyss, in Lyss, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Waag, Elisabeth, von Thun, in Lyss, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.