Reports for David Bürgi
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name David Bürgi
Newest SOGC notifications: David Bürgi
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005062354, Commercial Registry Office Berne, (36)
A. Glaser AG, in Lyss, CHE-105.971.271, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 01.10.2019, Publ. 1004727180).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber, Arthur, von Langnau im Emmental, in Lyss, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Reto, von Langnau im Emmental, in Lyss, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Bürgi, Samuel, von Olsberg, in Seedorf BE, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bürgi, David, von Olsberg, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Bürgi, Lukas, von Olsberg, in Seedorf BE, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Gerber, Florin Reto, von Langnau im Emmental, in Lyss, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gerber, Noël, von Langnau im Emmental, in Lyss, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: 4320911, Commercial Registry Office Berne, (36)
Fleur de Lyss Mikrobrauerei GmbH, in Lyss, CHE-344.279.257, Hauptstrasse 12, 3250 Lyss, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
20.06.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Bierbrauerei sowie Herstellung, Handel mit und Vertrieb von alkoholischen und nicht alkoholischen Getränken. Angebot von Kursen und Anlässen sowie Beratungen in den vorgenannten Bereichen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 20.06.2018 und Bilanz per 31.12.2017 Aktiven von CHF 40'516.34 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 5'370.95 der im Handelsregister nicht eingetragenen Kollektivgesellschaft 'Fleur de Lyss Mikrobrauerei', in Lyss, bestehend aus David Bürgi, von Olsberg, in Seedorf BE und Lukas Schenkel, von Diemerswil, in Lyss, wofür 100 Stammanteile zu CHF 200.00 ausgegeben und Forderungen von total CHF 15'145.39 gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 20.06.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Bürgi, David, von Olsberg, in Seedorf BE, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Schenkel, Lukas, von Diemerswil, in Lyss, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 200.00.
Publication number: 1262033, Commercial Registry Office Berne, (36)
A. Glaser AG, in Lyss, CHE-105.971.271, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2013, Publ. 7112006).
Statutenänderung:
19.12.2013. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung vom 19.12.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber, Margrit, von Langnau im Emmental, in Lyss, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neuhaus, Karin, von Lützelflüh, in Lyss, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Revitas AG (CH-036.3.048.225-5), in Lyss, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hängärtner, Daniel, von Gondiswil, in Lyss, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürgi, Samuel, von Olsberg, in Grossaffoltern, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bürgi, David, von Olsberg, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bürgi, Lukas, von Olsberg, in Seedorf BE, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gerber, Reto, von Langnau im Emmental, in Lyss, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gerber, Noël, von Langnau im Emmental, in Lyss, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.