Reports for Claudia Bürgi Batantu Mukanza
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Claudia Bürgi Batantu Mukanza
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2843006, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Yesil AG, in Zürich, CH-020.3.919.912-1, Betreiben eines Lebensmittelgeschäftes, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 10.06.1998, S. 3928).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bürgi Batantu Mukanza, Claudia, von Arth und Wädenswil, in Zürich, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Güder, Songül, türkische Staatsangehörige, in Zürich, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Emil Perera AG - Comestibles da Emilio, in Zürich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 12.08.1996, S. 4791).
Statutenänderung:
27.05.1998.
Firma neu:
Yesil AG.
Zweck neu:
Betreiben eines Lebensmittelgeschäftes, Vermittlung von diversen Ladenlokalen, Organisation von kulturellen Veranstaltungen sowie Import und Export mit Waren aller Art, sei es in eigenem Namen und für eigene Rechnung, sei es unter dem Namen und für Rechnung von Dritten;
kann Grundeigentum und Immobilien erwerben und sich an anderen Gesellschaften sowie sich bei gleichartigen oder verwandten Unternehmen beteiligen.
Aktienkapital neu:
CHF100'000.¬ [bisher: CHF50'000.¬].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF50'000.¬.
Aktien neu:
500 Inhaberaktien zu CHF200.¬ [bisher: 500 Inhaberaktien zu CHF100.¬].
Mitteilungen neu:
Sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind, und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, können die Mitteilungen an die Aktionäre auch durch eingeschriebenen Brief erfolgen. In diesem Falle kann die Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt unterbleiben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Perera, Emil, Staatsbürger von Sri Lanka, in Langnau am Albis, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Cakir, Dilek, von St. Peterzell, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürgi Batantu Mukanza, Claudia, von Arth und Wädenswil, in Zürich, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Opuz, Yesil, türkischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Emil Perera AG - Comestibles da Emilio, in Zürich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.135 vom 15.7.1993 S.3694).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Iseli, Konrad, von Täuffelen, in Wädenswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Frey, Rolf, von Gontenschwil, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Opuz, Yesil, türkischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Perera, Emil, Staatsbürger von Sri Lanka, in Langnau am Albis, Mitglied, mit Einzelunterschrift (bisher: ohne eingetragene Funktion);
Bürgi Batantu Mukanza, Claudia, von Arth und Wädenswil, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cakir, Dilek, von St. Peterzell, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schilt, Beat, von Münchenstein, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beer, Ernst, von Uetikon am See, in Zürich, Revisionsstelle.