Reports for Gerhard Bührer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Gerhard Bührer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005544716, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
BUEHRER CONSULTING GmbH, in Steinen, CHE-105.251.509, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2022, Publ. 1005505056).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bührer, Gerhard, von Hausen am Albis, in Steinen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Bührer-Bolli, Lilli, von Hausen am Albis, in Steinen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004640598, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
BUEHRER CONSULTING GmbH, in Ingenbohl, CHE-105.251.509, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2017, Publ. 3304541).
Statutenänderung:
23.05.2019.
Sitz neu:
Steinen.
Domizil neu:
Hausmatt 8, 6422 Steinen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bührer, Gerhard, von Hausen am Albis, in Steinen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Ingenbohl].
Publication number: 3304541, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
BUEHRER CONSULTING GmbH, in Ingenbohl, CHE-105.251.509, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2016, Publ. 2810311).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kyd-Bührer, Jasmin, von Ingenbohl, in Ingenbohl, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bührer, Gerhard, von Hausen am Albis, in Ingenbohl, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ].