Reports for Margrit Bühlmann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Margrit Bühlmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1875767, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Berichtigung des im SHAB Nr. 234 vom 03.12.2014 publizierten TR-Eintrags Nr. 6'535 vom 28.11.2014Drogerie H. Wenger AG, in Basel, CHE-102.424.765, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2014, Publ. 1857231).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühlmann, Margrit, von Basel, in Therwil, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwarb, Patrik Oskar, von Eiken, in Münchwilen AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: Schwarb, Patrick Oskar]. .
Publication number: 6078254, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Bahnhof Apotheke Drogerie Wenger AG, in Basel, CH-270.3.013.478-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 22.10.2007, S. 5, Publ. 4165030).
Statutenänderung:
04.03.2011.
Firma neu:
Bahnhof Apotheke Drogerie AG Basel.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb einer Apotheke und einer Drogerie. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an andern Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft sind den im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post zuzustellen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaer, Michel, von Huttwil, in Ramlinsburg, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Bühlmann, Margrit, von Basel, in Therwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dutler & Partner Revision AG, in Dielsdorf, Revisionsstelle;
Wenger, Urs, von Bern, in Ettingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bähler, Dr. Werner, von Blumenstein, in Steffisburg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bähler-Hahn, Giulia, von Blumenstein, in Steffisburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
BERNARD WILDEISEN (CH-036.1.040.619-1), in Jegenstorf, Revisionsstelle.
Publication number: 4116472, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Impuls Drogerie Wenger AG, in Basel, CH-270.3.012.824-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2006, S. 5, Publ. 3366160).
Statutenänderung:
11.09.2007.
Firma neu:
Schifflände Drogerie Wenger AG.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb einer Drogerie. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslands beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen an die Aktionäre neu:
Mitteilungen der Gesellschaft sind den im Aktienbuch eingetragenen Aktionären schriftlich zuzustellen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaer, Michel, von Huttwil, in Ramlinsburg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bühlmann, Margrit, von Basel, in Therwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Minexco AG, in Küsnacht ZH, Revisionsstelle;
Hildebrand, Daniel, von Zofingen, in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rudin, Hanspeter, von Ziefen, in Ramlinsburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Späni, Daniel, von Mühlau, in Schöfflisdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Thomas, von Kleinandelfingen, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bähler, Dr. Werner, von Blumenstein, in Steffisburg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bähler-Hahn, Giulia, von Blumenstein, in Steffisburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wildeisen, Bernard, von Langnau im Emmental, in Köniz, Revisionsstelle.