Reports for Felix Bühlmann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Felix Bühlmann
Holdings
Newest SOGC notifications: Felix Bühlmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005398504, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Seismo Verlag, Sozialwissenschaften und Gesellschaftsfragen AG, in Zürich, CHE-102.001.502, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2021, Publ. 1005285607).
Uebersetzungen der Firma neu:
(Éditions Seismo, Sciences sociales et questions de société SA) (Seismo Press, Social sciences and social issues AG)).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Surdez, Muriel, von Les Enfers, in Lausanne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bühlmann, Felix, von Nottwil, in Fribourg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Diaz-Bone, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lengwiler, Martin, von Muolen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aspers, Patrik, schwedischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bühlmann, Marc, von Reinach (BL), in Corgémont, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dommann, Monika, von Emmen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 4368571, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Seismo Verlag, Sozialwissenschaften und Gesellschaftsfragen AG, in Zürich, CHE-102.001.502, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 11.03.2014, Publ. 1389815).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mäder, Christoph, von Galgenen, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rusterholz, Peter, von Wädenswil, in Horgen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ammann, Herbert, von Kirchberg SG, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schultheis, Franz, deutscher Staatsangehöriger, in Genf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cattacin, Sandro, von Genève, in Hauterive (NE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dörig, Franziska, von Appenzell, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift;
Surdez, Muriel, von Les Enfers, in Lausanne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vettovaglia, Monika, von Kippel, in Bassins, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bühlmann, Felix, von Nottwil, in Fribourg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dahinden, Janine, von Zürich, in Entlebuch, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Diaz-Bone, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lengwiler, Martin, von Muolen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Knöpfel, Peter, von Hundwil, in Crissier, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 3322257, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Schweizerisches Sozialarchiv, in Zürich, CHE-100.448.826, Verein (SHAB Nr. 129 vom 08.07.2014, Publ. 1599927).
Statutenänderung:
01.06.2016. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tanner, Jakob, von Root, in Zürich, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Levy, René, von Zürich, in Mézières VD, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Scruzzi, Davide, von Thal und italienischer Staatsangehöriger, in Thal, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Miescher, Guido, von Basel, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schreiber, Mirjam, von Diepoldsau, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leimgruber, Matthieu, von Herznach, in Lausanne, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koller, Christian, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Einzelunterschrift];
Bühlmann, Felix, von Nottwil, in Fribourg, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lichtenauer, Ute, von Meilen, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Finanzkontrolle des Kantons Zürich (CHE-108.907.720), in Zürich, Revisionsstelle.