Reports for Rolf Bühler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Rolf Bühler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005512816, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Marzohl Werbetechnik AG, in Reinach (AG), CHE-107.121.349, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 19.05.2014, S.0, Publ. 1509235).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühler, Rolf, von Ruswil, in Burg AG, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 4003410, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 121 vom 26.06.2007, S. 2, publizierten TB-Eintrag Nr. 5720 vom 20.06.2007. Marzohl Graphics AG, in Reinach AG, CH-400.3.004.740-7, Betrieb einer Schriftenmalerei, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2007, S. 2, Publ. 3993328).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marzohl, Corinne, von Dulliken und Littau, in Reinach AG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift];
Marzohl, Daniela, von Bünzen, in Reinach AG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Romoos, mit Einzelunterschrift];
Sigel, Harald, von Bünzen, in Reinach AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bühler, Rolf, von Ruswil, in Burg AG, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hunzikerf, Susanne, von Kirchleerau, in Vordemwald, mit Kollektivprokura zu zweien;
Moser, Robert, von Würenlos, in Reinach AG, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 1040508, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Marzohl Graphics AG, in Reinach AG, Betrieb einer Schriftenmalerei, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 21.08.2000, S. 5679).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marzohl, Heinz, von Dulliken und Littau, in Reinach AG, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Menziken];
Marzohl, Corinne, von Dulliken und Littau, in Reinach AG, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Marzohl, Liselotte, von Dulliken und Littau, in Reinach AG, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Menziken, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Marzohl, Daniela, von Romoos, in Reinach AG, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Roos, Daniela, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bühler, Rolf, von Ruswil, in Burg AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moser, Robert, von Würenlos, in Reinach AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.