Reports for Iwan Rolf Bühler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Iwan Rolf Bühler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006017509, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Bühlmann & Kuhn AG, in Luzern, CHE-465.521.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2023, Publ. 1005772634).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühlmann, Hans Rudolf, von Malters, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Werner, von Kriens und Malters, in Kriens, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bühler, Iwan, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuhn, Michael, von Braunau, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005894185, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Stiftung für das Kunstmuseum Luzern, in Luzern, CHE-421.725.016, Stiftung (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2021, Publ. 1005262465).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwegler, Dr. Gregor Hans, von Luzern, in Luzern, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schiltknecht, Dr. Reto, von Luzern und Münchwilen (TG), in Luzern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmidiger, Bruno, von Luzern, in Horw, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fruithof, Barend Gerrit, von Henggart, in Meilen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheitlin, Andreas, von Luzern, in Luzern, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Müller, Manuela Helena, von Luzern, in Luzern, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bühler, Iwan, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lussi, Thomas, von Stans, in Luzern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1005868470, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Jazzkantine zum Graben GmbH, in Luzern, CHE-103.583.030, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2020, Publ. 1004987945).
Firma neu:
Jazzkantine zum Graben GmbH in Liquidation.
Weitere Adressen:
c/o Dr. Jürg Purtschert, Cysatstrasse 1, 6004 Luzern Liquidationsadresse. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 09.10.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Purtschert, Dr. Jürg, von Luzern, in Luzern, Gesellschafter, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung];
Amberg, Bruno, von Kriens und Büron, in Luzern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: in Kriens];
Bühler, Rolf, von Luzern, in Horw, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00 [bisher: in Luzern].