Reports for Hans-Rudolf Bühler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Hans-Rudolf Bühler
Holdings
Newest SOGC notifications: Hans-Rudolf Bühler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1169223, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Personalfürsorgestiftung der Gerber Instruments AG, in Illnau-Effretikon, CH-020.7.903.594-7, Stiftung (SHAB Nr. 160 vom 20.08.2012, Publ. 6815060).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühler, Hans-Rudolf, von Zürich, in Winterthur, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweizer, Remo, von Bischofszell, in Pfäffikon, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zani, Fulvio, von Genf, in Sciez (FR), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3147668, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Personalfürsorgestiftung der Gerber Instruments AG, in Illnau-Effretikon, CH-020.7.903.594-7, Berufliche Vorsorge im Rahmen des BVG, Stiftung (SHAB Nr. 69 vom 09.04.2001, S. 2655).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scheurich, Werner, von Dietikon, in Dietikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühler, Hans-Rudolf, von Zürich, in Winterthur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift];
Schweizer, Remo, von Bischofszell, in Pfäffikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Personalfürsorgestiftung der K. Schneider & Co AG, vormals, J.E. Gerber & Co, in Illnau-Effretikon, Stiftung (SHAB Nr.33 vom 18.2.1991 S.700).
Urkundenänderung:
20.4.1995.
Name neu:
Personalfürsorgestiftung der Gerber Instruments AG.
Domizil neu:
c/o Gerber Instruments AG, Im Langhag 12, 8307 Effretikon.
Zweck neu:
Berufliche Vorsorge im Rahmen des BVG und seiner Ausführungsbestimmungen für die Arbeitnehmer der Gerber Instruments AG, in Illnau-Effretikon, sowie für deren Angehörige und Hinterlassenen gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Tod und Invalidität;
kann über die gesetzlichen Mindestleistungen hinaus weitergehende Vorsorge betreiben, einschliesslich Unterstützungsleistungen in Notlagen, wie bei Krankheit, Unfall, Invalidität oder Arbeitslosigkeit.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Karl, von Zürich, in Hedingen, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühler, Hans-Rudolf, von Zürich, in Winterthur, Präsident, mit Einzelunterschrift (bisher: in Niederhasli, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien);
Müller, Heinz, von Niederhasli, in Niederhasli, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.