Reports for Daniel Bühler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Daniel Bühler
Newest SOGC notifications: Daniel Bühler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004691341, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
VL Verzollung + Logistik AG, in Basel, CHE-115.437.263, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2018, Publ. 4035011).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Methner, Carlos Heinz, deutscher Staatsangehöriger, in Pratteln, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Bühler, Daniel, von Neckertal, in Oberwil (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BM Swiss Audit AG (CHE-100.838.340), in Basel, Revisionsstelle [bisher: BM Swiss Audit AG (CH-270.3.012.039-5)].
Publication number: 4035011, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
VL Verzollung + Logistik AG, in Basel, CHE-115.437.263, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 02.04.2015, Publ. 2078475).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühler, Daniel, von Neckertal, in Oberwil (BL), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strittmatter, Michael, von Wiedlisbach, in Binningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3876709, Commercial Registry Office Aargau, (400)
GZ Grenzzoll GmbH, in Kaiseraugst, CHE-111.775.459, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 250 vom 24.12.2015, Publ. 2564521). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 08.11.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strittmatter, Michael, von Wiedlisbach, in Binningen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 30'000.00;
Treuhandbüro G. Fabbri (CHE-105.679.988), in Aesch (BL), Revisionsstelle, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühler, Daniel, von Neckertal, in Oberwil (BL), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 30'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 30'000.00].