Reports for Alain François Bühler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Alain François Bühler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005725982, Commercial Registry Office Berne, (36)
GreenWins Sàrl, à Valbirse, CHE-266.233.783, société à responsabilité limitée (No. FOSC 29 du 12.02.2019, Publ. 1004564205).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
S-way Sàrl (CHE-388.632.123), à Neuchâtel, associée, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Reichen, Pascal, de Frutigen, à Bévilard (Valbirse), associé et gérant, avec signature individuelle, pour 18 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: gérant, avec signature individuelle, sans part sociale];
Bühler, Alain François, de Le Locle, à Neuchâtel, avec procuration individuelle, pour 2 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: président des gérants, avec signature individuelle, sans part sociale].
Publication number: HR02-1004564205, Commercial Registry Office Berne, (36)
sbridg Sàrl, précédemment à Le Landeron, CHE-266.233.783, société à responsabilité limitée (du 29.08.2018, Publ. 4441857).
Modification des statuts:
01.02.2019.
Nouvelle raison sociale:
GreenWins Sàrl.
Nouveau siège:
Valbirse.
Nouvelle adresse:
Rue du Nord 7, 2735 Bévilard.
Nouveau but:
La société a pour but la réalisation de projets dans différents domaines, en particulier les projets liés à l'environnement et à l'économie circulaire, en Suisse, en Europe et dans le monde entier. Elle développe, commercialise et maintient toute sorte d'équipements liés aux projets qu'elle réalise, en particulier dans le développement, la production et distribution de bornes intelligentes de recyclage et de déconsignation. Pour ce faire, la société développe toute forme de soutien au développement durable, par le biais de solutions innovantes et ludiques, avec incitation aux technologies numériques. Elle peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, acquérir ou vendre des immeubles, faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer et à étendre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Obligations:
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption: pour les détails, voir les statuts.
Nouvelles communications:
Communications aux associés: par courrier écrit ou par courriel avec accusé de réception.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Siena Neto, Pedro, ressortissant brésilien, à Campinas (BR), président des gérants, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Bühler, Alain François, de Le Locle, à Neuchâtel, président des gérants, avec signature individuelle.
Publication number: 1328467, Commercial Registry Office Aargau, (400)
OF Oberland-Finanz AG, in Baden, CHE-102.132.305, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 30.09.2009, S. 2, Publ. 5270662).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eckert, Stephan, von Bern, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühler, Alain, von Le Locle, in Neuenburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.