Reports for Lukas Büetiger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Lukas Büetiger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005156322, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Paul Büetiger AG, in Biberist, CHE-102.318.100, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2020, Publ. 1004825106).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Büetiger-Wyler, Sylvia, von Schnottwil, in Lohn-Ammannsegg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büetiger, Lukas, von Schnottwil, in Lohn-Ammannsegg, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Büetiger-Wyler, Paul, von Schnottwil, in Lohn-Ammannsegg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004871175, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Jet Clean Systems AG, in Brugg, CHE-454.617.505, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 09.04.2019, Publ. 1004606687).
Statutenänderung:
31.03.2020. 31.03.2020.
Aktienkapital neu:
CHF 1'048'000.00 [bisher: CHF 598'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'048'000.00 [bisher: CHF 598'000.00].
Aktien neu:
10'480 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 5'980 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung vom 04.03/31.03.2020. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 31.03.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung: Die Gesellschaft verrechnet bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 04.03/31.03.2020 Forderungen in der Höhe von CHF 450'000.00, wofür 4'500 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büetiger, Lukas, von Schnottwil, in Lohn-Ammannsegg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2251603, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Paul Büetiger AG, in Biberist, CHE-102.318.100, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 12.04.2013, Publ. 7144908).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Büetiger-Grossen, Verena, von Schnottwil, in Lohn-Ammannsegg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büetiger-Wyler, Paul, von Schnottwil, in Lohn-Ammannsegg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Büetiger, Lukas, von Schnottwil, in Lohn-Ammannsegg, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Solothurn, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Büetiger, Bruno, von Schnottwil, in Lohn-Ammannsegg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Büetiger-Wyler, Sylvia, von Schnottwil, in Lohn-Ammannsegg, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].